Sezóna | Datum | Událost | 13 (85/112) | 2014-05-05 | Tým byl přidělen manažerovi - vikto2005 | 13 (108/112) | 2014-05-28 | Tým zanikl - vikto2005 | 13 (108/112) | 2014-05-28 | Tým byl přidělen manažerovi - vadasz012 | 14 (19/112) | 2014-06-20 | Tým zanikl - vadasz012 | 14 (19/112) | 2014-06-20 | Tým byl přidělen manažerovi - pongó80 | 14 (73/112) | 2014-08-13 | Tým zanikl - pongó80 | 14 (73/112) | 2014-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Benzema1994 | 14 (96/112) | 2014-09-05 | Tým zanikl - Benzema1994 | 14 (96/112) | 2014-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - zsombor375 | 15 (7/112) | 2014-09-28 | Tým zanikl - zsombor375 | 15 (13/112) | 2014-10-04 | Tým byl přidělen manažerovi - zotya2010 | 15 (36/112) | 2014-10-27 | Tým zanikl - zotya2010 | 15 (36/112) | 2014-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - krisztián 4 | 15 (59/112) | 2014-11-19 | Tým zanikl - krisztián 4 | 15 (60/112) | 2014-11-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Tejcii | 15 (83/112) | 2014-12-13 | Tým zanikl - Tejcii | 15 (83/112) | 2014-12-13 | Tým byl přidělen manažerovi - gta987 | 15 (106/112) | 2015-01-05 | Tým zanikl - gta987 | 15 (112/112) | 2015-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - 102ski | 16 (23/112) | 2015-02-03 | Tým zanikl - 102ski | 16 (78/112) | 2015-03-30 | Tým byl přidělen manažerovi - neymar jr 22 | 16 (104/112) | 2015-04-25 | Tým zanikl - neymar jr 22 | 16 (105/112) | 2015-04-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Turcsik László | 17 (16/112) | 2015-05-19 | Tým zanikl - Turcsik László | 17 (16/112) | 2015-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Arsenal55 | 17 (39/112) | 2015-06-11 | Tým zanikl - Arsenal55 | 17 (40/112) | 2015-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - szirtesbalazs | 17 (63/112) | 2015-07-05 | Tým zanikl - szirtesbalazs | 17 (63/112) | 2015-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - kormi215 | 17 (86/112) | 2015-07-28 | Tým zanikl - kormi215 | 17 (87/112) | 2015-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Zsoldos Zsombor | 17 (110/112) | 2015-08-21 | Tým zanikl - Zsoldos Zsombor | 17 (110/112) | 2015-08-21 | Tým byl přidělen manažerovi - krisztián11 | 18 (21/112) | 2015-09-13 | Tým zanikl - krisztián11 | 18 (21/112) | 2015-09-13 | Tým byl přidělen manažerovi - dani0002 | 18 (88/112) | 2015-11-19 | Tým zanikl - dani0002 | 18 (90/112) | 2015-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - murmark | 19 (1/112) | 2015-12-14 | Tým zanikl - murmark | 19 (9/112) | 2015-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - kocsis200 | 19 (32/112) | 2016-01-14 | Tým zanikl - kocsis200 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | sutton† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.32. |
||
45 | sutton† |
4. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.32. |
||
44 | sutton† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.32. |
||
43 | sutton† |
17. místo v lize IV.32. |
42 | sutton† |
8. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.32. |
||
41 | sutton† |
10. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.32. |
||
40 | sutton† |
13. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.32. |
||
39 | sutton† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.32. |
||
38 | sutton† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.32. |
||
37 | sutton† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.32. |
||
36 | sutton† |
9. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.32. |
||
35 | sutton† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.32. |
||
34 | sutton† |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.32. |
||
33 | sutton† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.32. |
||
32 | sutton† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.32. |
||
31 | sutton† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.32. |
||
30 | sutton† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.32. |
||
29 | sutton† |
11. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.32. |
||
28 | sutton† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.32. |
||
27 | sutton† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.32. |
||
26 | sutton† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.32. |
||
25 | sutton† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.32. |
||
24 | sutton† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.32. |
||
23 | sutton† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.32. |
||
22 | sutton† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.32. |
||
21 | sutton† |
17. místo v lize IV.32. |
20 | sutton† |
17. místo v lize IV.32. |
19 | sutton† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.32. |
||
22. místo v lize IV.11. |
||
18 | New york Rangers team |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.11. |
||
17 | Diósgyőri vtk |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
18. místo v lize IV.11. |
||
16 | debreceni vsc |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
17. místo v lize IV.11. |
||
15 | Barcelona101 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
22. místo v lize IV.11. |
||
14 | Unio F.C. |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.11. |
||
5. místo v lize IV.60. |
||
13 | FC Barcelona FC |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.60. |