13 (52/112) |
2014-04-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - ali ha |
13 (75/112) |
2014-04-25 |
Tým zanikl - ali ha |
13 (77/112) |
2014-04-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - ayman996 |
13 (100/112) |
2014-05-20 |
Tým zanikl - ayman996 |
13 (103/112) |
2014-05-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kumar Shuvojit Rahul |
14 (14/112) |
2014-06-15 |
Tým zanikl - Kumar Shuvojit Rahul |
14 (17/112) |
2014-06-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - dontidor |
14 (41/112) |
2014-07-12 |
Tým zanikl - dontidor |
14 (44/112) |
2014-07-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - ouday93 |
14 (67/112) |
2014-08-07 |
Tým zanikl - ouday93 |
14 (99/112) |
2014-09-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Albowardy10 |
15 (10/112) |
2014-10-01 |
Tým zanikl - Albowardy10 |
15 (20/112) |
2014-10-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - abo nafoukh |
15 (66/112) |
2014-11-26 |
Tým zanikl - abo nafoukh |
15 (76/112) |
2014-12-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - tr87 |
15 (99/112) |
2014-12-29 |
Tým zanikl - tr87 |
16 (3/112) |
2015-01-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - abodwael |
16 (26/112) |
2015-02-06 |
Tým zanikl - abodwael |
16 (28/112) |
2015-02-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - goshtela10 |
16 (51/112) |
2015-03-03 |
Tým zanikl - goshtela10 |
16 (52/112) |
2015-03-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - supasin |
16 (75/112) |
2015-03-27 |
Tým zanikl - supasin |
16 (76/112) |
2015-03-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ghaith1999 |
16 (99/112) |
2015-04-20 |
Tým zanikl - Ghaith1999 |
16 (100/112) |
2015-04-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - ilia77 |
17 (18/112) |
2015-05-21 |
Tým zanikl - ilia77 |
17 (18/112) |
2015-05-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - yazansr4 |
17 (41/112) |
2015-06-13 |
Tým zanikl - yazansr4 |
17 (60/112) |
2015-07-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - DATO 555 |
17 (83/112) |
2015-07-25 |
Tým zanikl - DATO 555 |
17 (88/112) |
2015-07-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - thewin |
18 (19/112) |
2015-09-11 |
Tým zanikl - thewin |
18 (19/112) |
2015-09-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - goga123 |
18 (42/112) |
2015-10-04 |
Tým zanikl - goga123 |
18 (62/112) |
2015-10-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Twosync |
18 (85/112) |
2015-11-16 |
Tým zanikl - Twosync |
18 (98/112) |
2015-11-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - MrGurjiev |
19 (9/112) |
2015-12-22 |
Tým zanikl - MrGurjiev |
19 (20/112) |
2016-01-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - shawn1098 |
19 (43/112) |
2016-01-25 |
Tým zanikl - shawn1098 |
19 (56/112) |
2016-02-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - mon11ster |
19 (81/112) |
2016-03-03 |
Tým zanikl - mon11ster |
19 (81/112) |
2016-03-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Antony Nguyen |
19 (104/112) |
2016-03-26 |
Tým zanikl - Antony Nguyen |
19 (105/112) |
2016-03-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Darren Kow |
20 (16/112) |
2016-04-19 |
Tým zanikl - Darren Kow |