Sezóna | Datum | Událost | 14 (31/112) | 2014-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - jesus1008 | 14 (54/112) | 2014-07-25 | Tým zanikl - jesus1008 | 14 (54/112) | 2014-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - JaCs CoVaSi | 14 (78/112) | 2014-08-18 | Tým zanikl - JaCs CoVaSi | 14 (81/112) | 2014-08-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Un Tal Severiano Nieves | 14 (105/112) | 2014-09-14 | Tým zanikl - Un Tal Severiano Nieves | 14 (112/112) | 2014-09-21 | Tým byl přidělen manažerovi - abraham 23 | 15 (23/112) | 2014-10-14 | Tým zanikl - abraham 23 | 15 (30/112) | 2014-10-21 | Tým byl přidělen manažerovi - martin rivera guerrero | 15 (53/112) | 2014-11-13 | Tým zanikl - martin rivera guerrero | 15 (59/112) | 2014-11-19 | Tým byl přidělen manažerovi - cehar | 15 (83/112) | 2014-12-13 | Tým zanikl - cehar | 15 (88/112) | 2014-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - rigdadu | 15 (111/112) | 2015-01-10 | Tým zanikl - rigdadu | 16 (2/112) | 2015-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Miguel Angel Avila Diaz | 16 (26/112) | 2015-02-06 | Tým zanikl - Miguel Angel Avila Diaz | 16 (27/112) | 2015-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - portugaljose | 16 (50/112) | 2015-03-02 | Tým zanikl - portugaljose | 16 (52/112) | 2015-03-04 | Tým byl přidělen manažerovi - sexytime | 16 (76/112) | 2015-03-28 | Tým zanikl - sexytime | 16 (79/112) | 2015-03-31 | Tým byl přidělen manažerovi - oscar messi | 16 (102/112) | 2015-04-23 | Tým zanikl - oscar messi | 16 (110/112) | 2015-05-01 | Tým byl přidělen manažerovi - saul2015 | 17 (21/112) | 2015-05-24 | Tým zanikl - saul2015 | 17 (26/112) | 2015-05-29 | Tým byl přidělen manažerovi - likoe salas | 17 (49/112) | 2015-06-21 | Tým zanikl - likoe salas | 17 (66/112) | 2015-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Chino113 | 17 (90/112) | 2015-08-01 | Tým zanikl - Chino113 | 17 (99/112) | 2015-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Julio Alvarado | 18 (10/112) | 2015-09-02 | Tým zanikl - Julio Alvarado | 18 (28/112) | 2015-09-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Raul Cruz3 | 18 (52/112) | 2015-10-14 | Tým zanikl - Raul Cruz3 | 18 (59/112) | 2015-10-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Daniel Castelo Lettuce | 18 (82/112) | 2015-11-13 | Tým zanikl - Daniel Castelo Lettuce | 18 (110/112) | 2015-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Fernando Rosales Saénz | 19 (21/112) | 2016-01-03 | Tým zanikl - Fernando Rosales Saénz | 19 (28/112) | 2016-01-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Enrique Olguin | 19 (52/112) | 2016-02-03 | Tým zanikl - Enrique Olguin | 19 (56/112) | 2016-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - essau7 | 19 (79/112) | 2016-03-01 | Tým zanikl - essau7 | 19 (85/112) | 2016-03-07 | Tým byl přidělen manažerovi - GAMAJR | 19 (108/112) | 2016-03-30 | Tým zanikl - GAMAJR | 20 (77/112) | 2016-06-19 | Tým byl přidělen manažerovi - marcoantonio13sextoa | 20 (100/112) | 2016-07-12 | Tým zanikl - marcoantonio13sextoa | 24 (39/112) | 2017-08-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Badillo11 | 24 (62/112) | 2017-08-26 | Tým zanikl - Badillo11 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FIRE11† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.1. |
||
45 | FIRE11† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.1. |
||
44 | FIRE11† |
17. místo v lize III.1. |
43 | FIRE11† |
17. místo v lize III.1. |
42 | FIRE11† |
13. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.1. |
||
41 | FIRE11† |
6. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.1. |
||
40 | FIRE11† |
5. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.1. |
||
39 | FIRE11† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.1. |
||
38 | FIRE11† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.1. |
||
37 | FIRE11† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.1. |
||
36 | FIRE11† |
10. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.1. |
||
35 | FIRE11† |
3. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.1. |
||
34 | FIRE11† |
11. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.1. |
||
33 | FIRE11† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.1. |
||
32 | FIRE11† |
5. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.1. |
||
31 | FIRE11† |
5. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.1. |
||
30 | FIRE11† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.1. |
||
29 | FIRE11† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.1. |
||
28 | FIRE11† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.1. |
||
27 | FIRE11† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.1. |
||
26 | FIRE11† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.1. |
||
25 | FIRE11† |
15. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.1. |
||
24 | FIRE11† |
1. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.1. |
||
23 | Los galacticos 113946 † |
9. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.1. |
||
22 | Los galacticos 113946 † |
9. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.1. |
||
21 | Los galacticos 113946 † |
11. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.1. |
||
20 | Los galacticos |
9. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.1. |
||
19 | FC GAMA |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.1. |
||
20. místo v lize II.4. |
||
18 | Los valeversh† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize II.4. |
||
17 | La estanzuela† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.4. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy II.4. |
||
2. místo v lize III.4. |
||
16 | FC TIERRA Y LIBERTAD |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize III.4. |
||
15 | SC Lisbon |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
21. místo v lize III.4. |
||
14 | Barcelona JJM |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.4. |
20. místo v lize III.7. |
||
13 | Team noname 113946 |
22. místo v lize III.7. |