Sezóna | Datum | Událost | 12 (6/112) | 2013-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - KAVKAZ 07 | 12 (29/112) | 2013-11-18 | Tým zanikl - KAVKAZ 07 | 12 (29/112) | 2013-11-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Fav777 | 12 (52/112) | 2013-12-11 | Tým zanikl - Fav777 | 12 (52/112) | 2013-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Zubit 73RRU | 12 (91/112) | 2014-01-19 | Tým zanikl - Zubit 73RRU | 12 (92/112) | 2014-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - HELGUS SORENSEN | 13 (38/112) | 2014-03-19 | Tým zanikl - HELGUS SORENSEN | 13 (38/112) | 2014-03-19 | Tým byl přidělen manažerovi - 7Misha8 | 13 (61/112) | 2014-04-11 | Tým zanikl - 7Misha8 | 13 (63/112) | 2014-04-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Vlasovic | 13 (87/112) | 2014-05-07 | Tým zanikl - Vlasovic | 13 (89/112) | 2014-05-09 | Tým byl přidělen manažerovi - artur55555555555555555555 | 13 (112/112) | 2014-06-01 | Tým zanikl - artur55555555555555555555 | 13 (112/112) | 2014-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Diminus | 14 (23/112) | 2014-06-24 | Tým zanikl - Diminus | 14 (23/112) | 2014-06-24 | Tým byl přidělen manažerovi - vovka1980 | 17 (94/112) | 2015-08-05 | Tým zanikl - vovka1980 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
17 | Zenit1980† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.5. |
||
16 | Zenit1980 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
17. místo v lize IV.5. |
||
15 | Zenit1980 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.5. |
||
14 | Zenit1980 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.5. |
||
13 | 5555555555555555555555555 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.5. |
||
9. místo v lize IV.15. |
||
12 | FC SORENSEN |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.15. |