Sezóna | Datum | Událost | 12 (75/112) | 2014-01-03 | Tým byl přidělen manažerovi - iliqn24 | 12 (98/112) | 2014-01-26 | Tým zanikl - iliqn24 | 12 (98/112) | 2014-01-26 | Tým byl přidělen manažerovi - usata | 13 (9/112) | 2014-02-18 | Tým zanikl - usata | 13 (9/112) | 2014-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - gipsa93 | 13 (32/112) | 2014-03-13 | Tým zanikl - gipsa93 | 13 (32/112) | 2014-03-13 | Tým byl přidělen manažerovi - lofwow | 13 (55/112) | 2014-04-05 | Tým zanikl - lofwow | 13 (56/112) | 2014-04-06 | Tým byl přidělen manažerovi - georgi5 | 13 (79/112) | 2014-04-29 | Tým zanikl - georgi5 | 13 (79/112) | 2014-04-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Krasimir Minchew | 14 (96/112) | 2014-09-05 | Tým zanikl - Krasimir Minchew | 14 (96/112) | 2014-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - ivo1913 | 15 (7/112) | 2014-09-28 | Tým zanikl - ivo1913 | 15 (7/112) | 2014-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - smahnatiqt | 15 (30/112) | 2014-10-21 | Tým zanikl - smahnatiqt | 15 (32/112) | 2014-10-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Ben Fostar | 15 (55/112) | 2014-11-15 | Tým zanikl - Ben Fostar | 15 (55/112) | 2014-11-15 | Tým byl přidělen manažerovi - aliosha100000 | 15 (78/112) | 2014-12-08 | Tým zanikl - aliosha100000 | 15 (78/112) | 2014-12-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Stanimir Ivanov 86 | 15 (101/112) | 2014-12-31 | Tým zanikl - Stanimir Ivanov 86 | 15 (101/112) | 2014-12-31 | Tým byl přidělen manažerovi - krisron | 16 (17/112) | 2015-01-28 | Tým zanikl - krisron | 16 (20/112) | 2015-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - tomi174 | 16 (43/112) | 2015-02-23 | Tým zanikl - tomi174 | 16 (61/112) | 2015-03-13 | Tým byl přidělen manažerovi - animolla | 16 (84/112) | 2015-04-05 | Tým zanikl - animolla | 16 (85/112) | 2015-04-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Krisferguson | 16 (108/112) | 2015-04-29 | Tým zanikl - Krisferguson | 16 (110/112) | 2015-05-01 | Tým byl přidělen manažerovi - luben89 | 17 (21/112) | 2015-05-24 | Tým zanikl - luben89 | 17 (21/112) | 2015-05-24 | Tým byl přidělen manažerovi - atanasova969 | 17 (44/112) | 2015-06-16 | Tým zanikl - atanasova969 | 17 (45/112) | 2015-06-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Georgi Babachev | 17 (83/112) | 2015-07-25 | Tým zanikl - Georgi Babachev | 17 (83/112) | 2015-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - THJWAOXC | 17 (107/112) | 2015-08-18 | Tým zanikl - THJWAOXC | 17 (107/112) | 2015-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Martin2015 | 18 (18/112) | 2015-09-10 | Tým zanikl - Martin2015 | 18 (26/112) | 2015-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - romeonz | 18 (49/112) | 2015-10-11 | Tým zanikl - romeonz | 18 (50/112) | 2015-10-12 | Tým byl přidělen manažerovi - chompini | 18 (73/112) | 2015-11-04 | Tým zanikl - chompini | 18 (78/112) | 2015-11-09 | Tým byl přidělen manažerovi - bojko1398 | 18 (101/112) | 2015-12-02 | Tým zanikl - bojko1398 | 18 (104/112) | 2015-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - dendi 71 | 19 (15/112) | 2015-12-28 | Tým zanikl - dendi 71 | 19 (22/112) | 2016-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - vladi131313 | 19 (45/112) | 2016-01-27 | Tým zanikl - vladi131313 | 19 (56/112) | 2016-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - POONEY | 19 (79/112) | 2016-03-01 | Tým zanikl - POONEY | 19 (79/112) | 2016-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - DesisvavaKoceva | 19 (102/112) | 2016-03-24 | Tým zanikl - DesisvavaKoceva | 19 (109/112) | 2016-03-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Georgi Zashev | 20 (20/112) | 2016-04-23 | Tým zanikl - Georgi Zashev | 20 (20/112) | 2016-04-23 | Tým byl přidělen manažerovi - sambo123 | 20 (43/112) | 2016-05-16 | Tým zanikl - sambo123 | 20 (49/112) | 2016-05-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Ainur Mustafa | 20 (72/112) | 2016-06-14 | Tým zanikl - Ainur Mustafa | 20 (74/112) | 2016-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - hrisito22 | 20 (97/112) | 2016-07-09 | Tým zanikl - hrisito22 | 20 (97/112) | 2016-07-09 | Tým byl přidělen manažerovi - vladipk | 21 (10/112) | 2016-08-03 | Tým zanikl - vladipk | 21 (61/112) | 2016-09-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Georgi Pavlov | 21 (84/112) | 2016-10-16 | Tým zanikl - Georgi Pavlov | 21 (98/112) | 2016-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Senko Wasilev | 22 (9/112) | 2016-11-22 | Tým zanikl - Senko Wasilev | 22 (22/112) | 2016-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Dimitar Necovski | 22 (45/112) | 2016-12-28 | Tým zanikl - Dimitar Necovski | 22 (104/112) | 2017-02-25 | Tým byl přidělen manažerovi - MIHAIL1948 | 23 (16/112) | 2017-03-21 | Tým zanikl - MIHAIL1948 | 23 (55/112) | 2017-04-29 | Tým byl přidělen manažerovi - mishel13 | 23 (78/112) | 2017-05-22 | Tým zanikl - mishel13 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Levski13† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.7. |
||
45 | Levski13† |
4. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.7. |
||
44 | Levski13† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.7. |
||
43 | Levski13† |
6. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.7. |
||
42 | Levski13† |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.7. |
||
41 | Levski13† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.7. |
||
40 | Levski13† |
4. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.7. |
||
39 | Levski13† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.7. |
||
38 | Levski13† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.7. |
||
37 | Levski13† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.7. |
||
36 | Levski13† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.7. |
||
35 | Levski13† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.7. |
||
34 | Levski13† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.7. |
||
33 | Levski13† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.7. |
||
32 | Levski13† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.7. |
||
31 | Levski13† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.7. |
||
30 | Levski13† |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.7. |
||
29 | Levski13† |
8. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.7. |
||
28 | Levski13† |
7. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.7. |
||
27 | Levski13† |
9. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.7. |
||
26 | Levski13† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.7. |
||
25 | Levski13† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.7. |
||
24 | Levski13† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.7. |
||
23 | Levski13† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.7. |
||
15. místo v lize III.4. |
||
22 | Liverpool 111368 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.4. |
||
21 | neftohimik |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.4. |
||
16. místo v lize III.7. |
||
20 | metalurg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize III.7. |
||
19 | FC Bauer |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
17. místo v lize III.7. |
||
18 | FC Beroe Stara Zagora |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.7. |
||
17 | ASCB Sofia |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize III.7. |
||
16 | Vodka |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.7. |
||
15 | dorostol 2003 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize III.7. |
||
14 | Levski2002 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
22. místo v lize III.7. |
||
13 | motodrift |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.7. |
||
21. místo v lize IV.5. |
||
12 | usata |
21. místo v lize IV.5. |