Sezóna | Datum | Událost | 12 (13/112) | 2013-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - BURak 48 | 12 (36/112) | 2013-11-25 | Tým zanikl - BURak 48 | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - BAYRAM TERZİ | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým zanikl - BAYRAM TERZİ | 12 (62/112) | 2013-12-21 | Tým byl přidělen manažerovi - yunus3566 | 12 (85/112) | 2014-01-13 | Tým zanikl - yunus3566 | 12 (87/112) | 2014-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - siralec | 13 (8/112) | 2014-02-17 | Tým zanikl - siralec | 13 (104/112) | 2014-05-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Muzaffer Altekin | 14 (15/112) | 2014-06-16 | Tým zanikl - Muzaffer Altekin | 14 (15/112) | 2014-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - ardahk | 14 (38/112) | 2014-07-09 | Tým zanikl - ardahk | 14 (40/112) | 2014-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - hatırında | 14 (63/112) | 2014-08-03 | Tým zanikl - hatırında | 14 (74/112) | 2014-08-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Murathan Aydin | 14 (97/112) | 2014-09-06 | Tým zanikl - Murathan Aydin | 14 (99/112) | 2014-09-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Isa Şimşek | 15 (11/112) | 2014-10-02 | Tým zanikl - Isa Şimşek | 15 (12/112) | 2014-10-03 | Tým byl přidělen manažerovi - nbkgşd | 15 (35/112) | 2014-10-26 | Tým zanikl - nbkgşd | 15 (36/112) | 2014-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Emirhan Çelen | 15 (59/112) | 2014-11-19 | Tým zanikl - Emirhan Çelen | 15 (61/112) | 2014-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - burakaydin | 15 (84/112) | 2014-12-14 | Tým zanikl - burakaydin | 15 (88/112) | 2014-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - NeySe Fyrkan Bilecen | 15 (111/112) | 2015-01-10 | Tým zanikl - NeySe Fyrkan Bilecen | 15 (111/112) | 2015-01-10 | Tým byl přidělen manažerovi - yusuf can | 16 (22/112) | 2015-02-02 | Tým zanikl - yusuf can | 16 (22/112) | 2015-02-02 | Tým byl přidělen manažerovi - arda2861 | 16 (46/112) | 2015-02-26 | Tým zanikl - arda2861 | 16 (46/112) | 2015-02-26 | Tým byl přidělen manažerovi - zazayaro | 16 (69/112) | 2015-03-21 | Tým zanikl - zazayaro | 16 (73/112) | 2015-03-25 | Tým byl přidělen manažerovi - yeniceriayhan | 16 (101/112) | 2015-04-22 | Tým zanikl - yeniceriayhan |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | AyhanSpor† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.12. |
||
45 | AyhanSpor† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.12. |
||
44 | AyhanSpor† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.12. |
||
43 | AyhanSpor† |
8. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.12. |
||
42 | AyhanSpor† |
9. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.12. |
||
41 | AyhanSpor† |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.12. |
||
40 | AyhanSpor† |
5. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.12. |
||
39 | AyhanSpor† |
4. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.12. |
||
38 | AyhanSpor† |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.12. |
||
37 | AyhanSpor† |
9. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.12. |
||
36 | AyhanSpor† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.12. |
||
35 | AyhanSpor† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.12. |
||
34 | AyhanSpor† |
10. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.12. |
||
33 | AyhanSpor† |
9. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.12. |
||
32 | AyhanSpor† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.12. |
||
31 | AyhanSpor† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.12. |
||
30 | AyhanSpor† |
7. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.12. |
||
29 | AyhanSpor† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.12. |
||
28 | AyhanSpor† |
7. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.12. |
||
27 | AyhanSpor† |
10. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.12. |
||
26 | AyhanSpor† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.12. |
||
25 | AyhanSpor† |
6. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.12. |
||
24 | AyhanSpor† |
12. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.12. |
||
23 | AyhanSpor† |
15. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.12. |
||
22 | AyhanSpor† |
9. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.12. |
||
21 | AyhanSpor† |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.12. |
||
20 | AyhanSpor† |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.12. |
||
19 | AyhanSpor† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.12. |
||
18 | AyhanSpor† |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.12. |
||
17 | AyhanSpor† |
10. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.12. |
||
16 | AyhanSpor |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.12. |
||
10. místo v lize III.10. |
||
15 | KuzenlerFC |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.10. |
||
14. místo v lize IV.30. |
||
14 | FENERBAHÇE F.C† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.30. |
||
13 | Beşiktaş JK 109258 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
1024. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.30. |
||
22. místo v lize IV.39. |
||
12 | Beşiktaş JK |
1. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.39. |
||
10. místo v lize IV.58. |