Sezóna | Datum | Událost | 12 (106/112) | 2014-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Boniek999 | 13 (34/112) | 2014-03-15 | Tým zanikl - Boniek999 | 13 (34/112) | 2014-03-15 | Tým byl přidělen manažerovi - demigo239 | 13 (75/112) | 2014-04-25 | Tým zanikl - demigo239 | 13 (75/112) | 2014-04-25 | Tým byl přidělen manažerovi - bloszek | 13 (98/112) | 2014-05-18 | Tým zanikl - bloszek | 13 (98/112) | 2014-05-18 | Tým byl přidělen manažerovi - grucha73 | 14 (9/112) | 2014-06-10 | Tým zanikl - grucha73 | 14 (9/112) | 2014-06-10 | Tým byl přidělen manažerovi - drogba147888 | 14 (32/112) | 2014-07-03 | Tým zanikl - drogba147888 | 14 (32/112) | 2014-07-03 | Tým byl přidělen manažerovi - masa86 | 14 (36/112) | 2014-07-07 | Tým zanikl - masa86 | 14 (36/112) | 2014-07-07 | Tým byl přidělen manažerovi - miki12345678900 | 14 (59/112) | 2014-07-30 | Tým zanikl - miki12345678900 | 14 (59/112) | 2014-07-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Marek Malczuk | 14 (82/112) | 2014-08-22 | Tým zanikl - Marek Malczuk | 14 (82/112) | 2014-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - nbartek | 14 (105/112) | 2014-09-14 | Tým zanikl - nbartek | 14 (107/112) | 2014-09-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Michał Balcerzak | 15 (18/112) | 2014-10-09 | Tým zanikl - Michał Balcerzak | 17 (63/112) | 2015-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Gracjan Majchrzak | 17 (92/112) | 2015-08-03 | Tým zanikl - Gracjan Majchrzak | 17 (92/112) | 2015-08-03 | Tým byl přidělen manažerovi - haRnas85 | 18 (10/112) | 2015-09-02 | Tým zanikl - haRnas85 | 18 (11/112) | 2015-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - HUBERTUS79PL | 18 (35/112) | 2015-09-27 | Tým zanikl - HUBERTUS79PL | 18 (35/112) | 2015-09-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Kacper Wącek | 18 (58/112) | 2015-10-20 | Tým zanikl - Kacper Wącek | 18 (68/112) | 2015-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - lolsy123lolsy | 18 (91/112) | 2015-11-22 | Tým zanikl - lolsy123lolsy | 18 (91/112) | 2015-11-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Mariusz Arendt | 19 (2/112) | 2015-12-15 | Tým zanikl - Mariusz Arendt | 19 (10/112) | 2015-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - KamiX Jr | 19 (33/112) | 2016-01-15 | Tým zanikl - KamiX Jr | 19 (33/112) | 2016-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - glazes | 19 (56/112) | 2016-02-07 | Tým zanikl - glazes | 19 (64/112) | 2016-02-15 | Tým byl přidělen manažerovi - AbuMaStiva | 19 (87/112) | 2016-03-09 | Tým zanikl - AbuMaStiva | 24 (77/112) | 2017-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Olivier Wrublewski | 24 (100/112) | 2017-10-03 | Tým zanikl - Olivier Wrublewski |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FC YOLO† |
3. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.34. |
||
45 | FC YOLO† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.34. |
||
44 | FC YOLO† |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.34. |
||
43 | FC YOLO† |
10. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.34. |
||
42 | FC YOLO† |
2. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.34. |
||
41 | FC YOLO† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.34. |
||
40 | FC YOLO† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.34. |
||
39 | FC YOLO† |
5. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.34. |
||
38 | FC YOLO† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.34. |
||
37 | FC YOLO† |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.34. |
||
36 | FC YOLO† |
15. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.34. |
||
35 | FC YOLO† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.34. |
||
34 | FC YOLO† |
4. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.34. |
||
33 | FC YOLO† |
17. místo v lize IV.34. |
32 | FC YOLO† |
12. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.34. |
||
31 | FC YOLO† |
14. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.34. |
||
30 | FC YOLO† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.34. |
||
29 | FC YOLO† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.34. |
||
28 | FC YOLO† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.34. |
||
27 | FC YOLO† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.34. |
||
26 | FC YOLO† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.34. |
||
25 | FC YOLO† |
14. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.34. |
||
24 | FC YOLO |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.34. |
||
23 | KS Ludwinowo† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.34. |
||
22 | KS Ludwinowo† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.34. |
||
21 | KS Ludwinowo† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.34. |
||
20 | KS Ludwinowo† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.34. |
||
19 | KS Ludwinowo† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.34. |
||
14. místo v lize IV.13. |
||
18 | Śląsk Wroclaww |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.13. |
||
17 | KS RUCH CHORZÓW |
10. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.13. |
||
11. místo v lize V.2. |
||
16 | Legia Warszawa 108612 † |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.2. |
||
15 | Legia Warszawa 108612 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.2. |
||
22. místo v lize IV.2. |
||
14 | fc ziomki zpod biedronki |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.2. |
||
14. místo v lize V.2. |
||
13 | legniczanka |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.2. |
||
21. místo v lize V.38. |
||
12 | Team noname 108612 |
21. místo v lize V.38. |