11 (43/112) |
2013-08-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - ivan1234567890 |
11 (66/112) |
2013-09-04 |
Tým zanikl - ivan1234567890 |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - deSergi |
11 (90/112) |
2013-09-28 |
Tým zanikl - deSergi |
11 (91/112) |
2013-09-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Akhmed |
12 (2/112) |
2013-10-22 |
Tým zanikl - Akhmed |
12 (4/112) |
2013-10-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Guus Guus |
12 (27/112) |
2013-11-16 |
Tým zanikl - Guus Guus |
12 (27/112) |
2013-11-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Enatsi |
12 (50/112) |
2013-12-09 |
Tým zanikl - Enatsi |
12 (79/112) |
2014-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - rasul05 |
12 (102/112) |
2014-01-30 |
Tým zanikl - rasul05 |
13 (3/112) |
2014-02-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alisa90 |
13 (26/112) |
2014-03-07 |
Tým zanikl - Alisa90 |
13 (28/112) |
2014-03-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Scorpion 007 |
13 (32/112) |
2014-03-13 |
Tým zanikl - Scorpion 007 |
13 (48/112) |
2014-03-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - ShnyagiNet |
13 (71/112) |
2014-04-21 |
Tým zanikl - ShnyagiNet |
13 (79/112) |
2014-04-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - artur1998super |
13 (103/112) |
2014-05-23 |
Tým zanikl - artur1998super |
13 (103/112) |
2014-05-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - igor143 |
14 (14/112) |
2014-06-15 |
Tým zanikl - igor143 |
14 (14/112) |
2014-06-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - kensano |
14 (48/112) |
2014-07-19 |
Tým zanikl - kensano |
14 (107/112) |
2014-09-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - KIROV552 |
15 (18/112) |
2014-10-09 |
Tým zanikl - KIROV552 |
15 (33/112) |
2014-10-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - korneychev |
15 (56/112) |
2014-11-16 |
Tým zanikl - korneychev |
15 (59/112) |
2014-11-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - ksandrik |
15 (82/112) |
2014-12-12 |
Tým zanikl - ksandrik |
15 (84/112) |
2014-12-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Aziz001 |
15 (107/112) |
2015-01-06 |
Tým zanikl - Aziz001 |
15 (111/112) |
2015-01-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - poxyist |
16 (22/112) |
2015-02-02 |
Tým zanikl - poxyist |
16 (22/112) |
2015-02-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Wizard7 |
16 (45/112) |
2015-02-25 |
Tým zanikl - Wizard7 |
16 (45/112) |
2015-02-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - iBlack |
16 (68/112) |
2015-03-20 |
Tým zanikl - iBlack |
16 (68/112) |
2015-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - asdewq234 |
16 (101/112) |
2015-04-22 |
Tým zanikl - asdewq234 |
16 (103/112) |
2015-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - paradox78 |
17 (14/112) |
2015-05-17 |
Tým zanikl - paradox78 |
17 (28/112) |
2015-05-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alukard MM |
17 (51/112) |
2015-06-23 |
Tým zanikl - Alukard MM |
17 (56/112) |
2015-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - dima1972 |
17 (60/112) |
2015-07-02 |
Tým zanikl - dima1972 |
17 (75/112) |
2015-07-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - AnVit |
17 (98/112) |
2015-08-09 |
Tým zanikl - AnVit |
17 (104/112) |
2015-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - FC LionHeart |
18 (15/112) |
2015-09-07 |
Tým zanikl - FC LionHeart |
18 (17/112) |
2015-09-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - gteam |
18 (40/112) |
2015-10-02 |
Tým zanikl - gteam |
18 (40/112) |
2015-10-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - 98765432112345678946557 |
18 (63/112) |
2015-10-25 |
Tým zanikl - 98765432112345678946557 |
18 (63/112) |
2015-10-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alekseev |
20 (9/112) |
2016-04-12 |
Tým zanikl - Alekseev |