1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - feilionnn |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - feilionnn |
1 (9/112) |
2010-06-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - LuisXXX |
1 (58/112) |
2010-08-03 |
Tým zanikl - LuisXXX |
1 (71/112) |
2010-08-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Grimli |
1 (93/112) |
2010-09-07 |
Tým zanikl - Grimli |
1 (93/112) |
2010-09-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - R3it3r |
2 (3/112) |
2010-09-29 |
Tým zanikl - R3it3r |
2 (10/112) |
2010-10-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - pepca64 |
2 (56/112) |
2010-11-21 |
Tým zanikl - pepca64 |
2 (56/112) |
2010-11-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - David Kubík |
2 (79/112) |
2010-12-14 |
Tým zanikl - David Kubík |
2 (79/112) |
2010-12-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Michal Jiná Liga |
2 (105/112) |
2011-01-09 |
Tým zanikl - Michal Jiná Liga |
2 (105/112) |
2011-01-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - ferenze113 |
3 (24/112) |
2011-02-09 |
Tým zanikl - ferenze113 |
3 (29/112) |
2011-02-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - tyry |
3 (52/112) |
2011-03-09 |
Tým zanikl - tyry |
3 (52/112) |
2011-03-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - brendy9 |
3 (109/112) |
2011-05-05 |
Tým zanikl - brendy9 |
4 (1/112) |
2011-05-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Roomster14 |
7 (62/112) |
2012-06-09 |
Tým zanikl - Roomster14 |