1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - pepavlada |
1 (99/112) |
2010-09-13 |
Tým zanikl - pepavlada |
1 (101/112) |
2010-09-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - patrikluke |
2 (12/112) |
2010-10-08 |
Tým zanikl - patrikluke |
2 (12/112) |
2010-10-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - 225 |
2 (76/112) |
2010-12-11 |
Tým zanikl - 225 |
2 (76/112) |
2010-12-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Maras258 |
3 (34/112) |
2011-02-19 |
Tým zanikl - Maras258 |
3 (34/112) |
2011-02-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - smradekjunior |
3 (71/112) |
2011-03-28 |
Tým zanikl - smradekjunior |
3 (105/112) |
2011-05-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - HiLDy |
4 (16/112) |
2011-05-24 |
Tým zanikl - HiLDy |
4 (57/112) |
2011-07-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - syslik68 |
4 (80/112) |
2011-07-27 |
Tým zanikl - syslik68 |
4 (93/112) |
2011-08-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - ondrasbek |
6 (103/112) |
2012-03-30 |
Tým zanikl - ondrasbek |