1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - markusespal |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - markusespal |
1 (6/112) |
2010-06-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - pevnina |
1 (27/112) |
2010-07-03 |
Tým zanikl - pevnina |
1 (27/112) |
2010-07-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - krysar89 |
1 (48/112) |
2010-07-24 |
Tým zanikl - krysar89 |
1 (74/112) |
2010-08-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lokvomut |
1 (95/112) |
2010-09-09 |
Tým zanikl - Lokvomut |
1 (97/112) |
2010-09-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ondrys07 |
2 (7/112) |
2010-10-03 |
Tým zanikl - Ondrys07 |
2 (13/112) |
2010-10-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - kesarp |
2 (36/112) |
2010-11-01 |
Tým zanikl - kesarp |
2 (36/112) |
2010-11-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vodolák |
2 (80/112) |
2010-12-15 |
Tým zanikl - Vodolák |
2 (80/112) |
2010-12-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - richierich |
2 (104/112) |
2011-01-08 |
Tým zanikl - richierich |
2 (106/112) |
2011-01-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ahold |
3 (3/112) |
2011-01-19 |
Tým zanikl - Ahold |
3 (13/112) |
2011-01-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pupík Zgeblík |
3 (36/112) |
2011-02-21 |
Tým zanikl - Pupík Zgeblík |
3 (36/112) |
2011-02-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kaabe |
3 (59/112) |
2011-03-16 |
Tým zanikl - Kaabe |
3 (63/112) |
2011-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Michal Firman |
3 (80/112) |
2011-04-06 |
Tým zanikl - Michal Firman |
7 (41/112) |
2012-05-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - WOJTA87 |
7 (100/112) |
2012-07-17 |
Tým zanikl - WOJTA87 |
7 (108/112) |
2012-07-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jakub Tříska |
8 (41/112) |
2012-09-08 |
Tým zanikl - Jakub Tříska |
8 (42/112) |
2012-09-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - jezdinas |
8 (65/112) |
2012-10-02 |
Tým zanikl - jezdinas |
8 (66/112) |
2012-10-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - amante1 |
10 (21/112) |
2013-03-31 |
Tým zanikl - amante1 |