11 (52/112) |
2013-08-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fred Sus |
11 (75/112) |
2013-09-13 |
Tým zanikl - Fred Sus |
12 (10/112) |
2013-10-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - maulana fachrudin |
12 (33/112) |
2013-11-22 |
Tým zanikl - maulana fachrudin |
12 (38/112) |
2013-11-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - syngwerly |
12 (61/112) |
2013-12-20 |
Tým zanikl - syngwerly |
12 (67/112) |
2013-12-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - wongalus |
12 (90/112) |
2014-01-18 |
Tým zanikl - wongalus |
12 (98/112) |
2014-01-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - septyan |
13 (9/112) |
2014-02-18 |
Tým zanikl - septyan |
13 (19/112) |
2014-02-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Asfin Triputra |
13 (42/112) |
2014-03-23 |
Tým zanikl - Asfin Triputra |
13 (50/112) |
2014-03-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - kutu12 |
13 (73/112) |
2014-04-23 |
Tým zanikl - kutu12 |
13 (79/112) |
2014-04-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sir Faldy Januzaj |
13 (102/112) |
2014-05-22 |
Tým zanikl - Sir Faldy Januzaj |
14 (2/112) |
2014-06-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - setya akhtar ghaisan |
14 (25/112) |
2014-06-26 |
Tým zanikl - setya akhtar ghaisan |
14 (27/112) |
2014-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - gunk hiddink |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tým zanikl - gunk hiddink |
14 (51/112) |
2014-07-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - stars30 |
14 (74/112) |
2014-08-14 |
Tým zanikl - stars30 |
14 (84/112) |
2014-08-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vilson Richard Lynch |
14 (107/112) |
2014-09-16 |
Tým zanikl - Vilson Richard Lynch |
14 (108/112) |
2014-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - satyaaz |
15 (19/112) |
2014-10-10 |
Tým zanikl - satyaaz |
15 (92/112) |
2014-12-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Melati Citra Ayu Dewi |
16 (3/112) |
2015-01-14 |
Tým zanikl - Melati Citra Ayu Dewi |
16 (9/112) |
2015-01-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Agung Supriyadi |
16 (32/112) |
2015-02-12 |
Tým zanikl - Agung Supriyadi |
16 (56/112) |
2015-03-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - freakersonJr |
16 (79/112) |
2015-03-31 |
Tým zanikl - freakersonJr |
17 (83/112) |
2015-07-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Combroh |
17 (106/112) |
2015-08-17 |
Tým zanikl - Combroh |
18 (13/112) |
2015-09-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Josua Lumbantoruan |
18 (36/112) |
2015-09-28 |
Tým zanikl - Josua Lumbantoruan |
18 (38/112) |
2015-09-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - fianlevy |
18 (61/112) |
2015-10-23 |
Tým zanikl - fianlevy |
18 (69/112) |
2015-10-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Raihancorp |
18 (93/112) |
2015-11-24 |
Tým zanikl - Raihancorp |
18 (97/112) |
2015-11-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - andreas malo |
19 (8/112) |
2015-12-21 |
Tým zanikl - andreas malo |
19 (9/112) |
2015-12-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Roni Pasla |
19 (33/112) |
2016-01-15 |
Tým zanikl - Roni Pasla |
19 (37/112) |
2016-01-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - bendol30 |
19 (60/112) |
2016-02-11 |
Tým zanikl - bendol30 |
19 (70/112) |
2016-02-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - woodgear |
19 (93/112) |
2016-03-15 |
Tým zanikl - woodgear |
19 (95/112) |
2016-03-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - zaini |
20 (6/112) |
2016-04-09 |
Tým zanikl - zaini |