10 (97/112) |
2013-06-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dayvson Henrique |
11 (8/112) |
2013-07-08 |
Tým zanikl - Dayvson Henrique |
11 (8/112) |
2013-07-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - picudinho |
11 (31/112) |
2013-07-31 |
Tým zanikl - picudinho |
11 (32/112) |
2013-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - jose cesar maia |
11 (55/112) |
2013-08-24 |
Tým zanikl - jose cesar maia |
11 (57/112) |
2013-08-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - cearamor |
11 (81/112) |
2013-09-19 |
Tým zanikl - cearamor |
11 (82/112) |
2013-09-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rayan78 |
11 (105/112) |
2013-10-13 |
Tým zanikl - Rayan78 |
11 (105/112) |
2013-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pedro Victooor |
12 (16/112) |
2013-11-05 |
Tým zanikl - Pedro Victooor |
12 (16/112) |
2013-11-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - mayaratj |
12 (39/112) |
2013-11-28 |
Tým zanikl - mayaratj |
12 (39/112) |
2013-11-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Heros Drasler |
12 (62/112) |
2013-12-21 |
Tým zanikl - Heros Drasler |
12 (62/112) |
2013-12-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rubens santos |
12 (86/112) |
2014-01-14 |
Tým zanikl - Rubens santos |
12 (88/112) |
2014-01-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - rella |
12 (112/112) |
2014-02-09 |
Tým zanikl - rella |
12 (112/112) |
2014-02-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lucas Matheus dos Santos |
13 (23/112) |
2014-03-04 |
Tým zanikl - Lucas Matheus dos Santos |
13 (23/112) |
2014-03-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - osca tavares 22 |
13 (46/112) |
2014-03-27 |
Tým zanikl - osca tavares 22 |
13 (46/112) |
2014-03-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - junior2020 |
13 (69/112) |
2014-04-19 |
Tým zanikl - junior2020 |
13 (69/112) |
2014-04-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - DeLLopes |
13 (92/112) |
2014-05-12 |
Tým zanikl - DeLLopes |
13 (104/112) |
2014-05-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alisson Prazeres |
14 (16/112) |
2014-06-17 |
Tým zanikl - Alisson Prazeres |
14 (17/112) |
2014-06-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bruno Conti |
14 (40/112) |
2014-07-11 |
Tým zanikl - Bruno Conti |
14 (40/112) |
2014-07-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - guilhermeaterrodojaramaia |
14 (63/112) |
2014-08-03 |
Tým zanikl - guilhermeaterrodojaramaia |
15 (64/112) |
2014-11-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - PDZN |
15 (87/112) |
2014-12-17 |
Tým zanikl - PDZN |
15 (90/112) |
2014-12-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - brunomm2014 |
16 (1/112) |
2015-01-12 |
Tým zanikl - brunomm2014 |
16 (1/112) |
2015-01-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - joao vikitor |
16 (24/112) |
2015-02-04 |
Tým zanikl - joao vikitor |
16 (24/112) |
2015-02-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - davikio1 |
16 (47/112) |
2015-02-27 |
Tým zanikl - davikio1 |
16 (50/112) |
2015-03-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - joaovitorcassia |
16 (73/112) |
2015-03-25 |
Tým zanikl - joaovitorcassia |
16 (75/112) |
2015-03-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - maxsoel |
16 (98/112) |
2015-04-19 |
Tým zanikl - maxsoel |
16 (100/112) |
2015-04-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - douglinhaslopes |
17 (27/112) |
2015-05-30 |
Tým zanikl - douglinhaslopes |
17 (29/112) |
2015-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rafael Destro |
17 (52/112) |
2015-06-24 |
Tým zanikl - Rafael Destro |
17 (55/112) |
2015-06-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - victor gostoso |
17 (78/112) |
2015-07-20 |
Tým zanikl - victor gostoso |
17 (83/112) |
2015-07-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - loucabreu18 |
17 (106/112) |
2015-08-17 |
Tým zanikl - loucabreu18 |
17 (107/112) |
2015-08-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dunga burro |
18 (18/112) |
2015-09-10 |
Tým zanikl - Dunga burro |
18 (18/112) |
2015-09-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - GênioLéo10 |
18 (41/112) |
2015-10-03 |
Tým zanikl - GênioLéo10 |
18 (42/112) |
2015-10-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - RicardoLuiiz |
18 (66/112) |
2015-10-28 |
Tým zanikl - RicardoLuiiz |
18 (72/112) |
2015-11-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - EDUARDOlOcO |
18 (95/112) |
2015-11-26 |
Tým zanikl - EDUARDOlOcO |
18 (101/112) |
2015-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - fagno |
19 (12/112) |
2015-12-25 |
Tým zanikl - fagno |
19 (12/112) |
2015-12-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - eduardofreitasdesouza |
19 (35/112) |
2016-01-17 |
Tým zanikl - eduardofreitasdesouza |
19 (35/112) |
2016-01-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - pepemaranhao |
19 (58/112) |
2016-02-09 |
Tým zanikl - pepemaranhao |
19 (58/112) |
2016-02-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Matheus Henrique Muller |
19 (81/112) |
2016-03-03 |
Tým zanikl - Matheus Henrique Muller |
19 (85/112) |
2016-03-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vladimirm |
19 (108/112) |
2016-03-30 |
Tým zanikl - Vladimirm |
19 (109/112) |
2016-03-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - jacinto cavalcante111 |
20 (21/112) |
2016-04-24 |
Tým zanikl - jacinto cavalcante111 |
20 (21/112) |
2016-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Leonardo Kerve |
20 (44/112) |
2016-05-17 |
Tým zanikl - Leonardo Kerve |
20 (45/112) |
2016-05-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - brunolocou |
20 (70/112) |
2016-06-12 |
Tým zanikl - brunolocou |
20 (83/112) |
2016-06-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Matheus205 |
20 (107/112) |
2016-07-19 |
Tým zanikl - Matheus205 |
20 (107/112) |
2016-07-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - LuanNichetti |
21 (23/112) |
2016-08-16 |
Tým zanikl - LuanNichetti |
21 (23/112) |
2016-08-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lázaro Gidian |
21 (47/112) |
2016-09-09 |
Tým zanikl - Lázaro Gidian |
21 (67/112) |
2016-09-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Eduardo 2000 |
21 (91/112) |
2016-10-23 |
Tým zanikl - Eduardo 2000 |
21 (95/112) |
2016-10-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ivanice Mello Alexandre |
22 (7/112) |
2016-11-20 |
Tým zanikl - Ivanice Mello Alexandre |
22 (7/112) |
2016-11-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Zico Shinayder |
22 (30/112) |
2016-12-13 |
Tým zanikl - Zico Shinayder |
22 (30/112) |
2016-12-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Saulo Ramiro Pinto Fialho |
22 (53/112) |
2017-01-05 |
Tým zanikl - Saulo Ramiro Pinto Fialho |
22 (53/112) |
2017-01-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - josé hugo13 |
22 (76/112) |
2017-01-28 |
Tým zanikl - josé hugo13 |
22 (76/112) |
2017-01-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Advogado |
25 (25/112) |
2017-11-09 |
Tým zanikl - Advogado |