Sezóna | Datum | Událost | 10 (81/112) | 2013-05-30 | Tým byl přidělen manažerovi - pedro olive | 10 (104/112) | 2013-06-22 | Tým zanikl - pedro olive | 10 (104/112) | 2013-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - lucas callou | 11 (15/112) | 2013-07-15 | Tým zanikl - lucas callou | 11 (15/112) | 2013-07-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Marina Luz Carvalho | 11 (39/112) | 2013-08-08 | Tým zanikl - Marina Luz Carvalho | 11 (40/112) | 2013-08-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Higor Antonio | 11 (63/112) | 2013-09-01 | Tým zanikl - Higor Antonio | 11 (63/112) | 2013-09-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Guilherme Alexandre | 11 (86/112) | 2013-09-24 | Tým zanikl - Guilherme Alexandre | 11 (86/112) | 2013-09-24 | Tým byl přidělen manažerovi - diegoalbert | 11 (109/112) | 2013-10-17 | Tým zanikl - diegoalbert | 11 (109/112) | 2013-10-17 | Tým byl přidělen manažerovi - apacholeo | 12 (21/112) | 2013-11-10 | Tým zanikl - apacholeo | 12 (21/112) | 2013-11-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Asa de Águia | 12 (44/112) | 2013-12-03 | Tým zanikl - Asa de Águia | 12 (44/112) | 2013-12-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Luuh Cristina | 12 (68/112) | 2013-12-27 | Tým zanikl - Luuh Cristina | 12 (68/112) | 2013-12-27 | Tým byl přidělen manažerovi - LeonSjP | 12 (95/112) | 2014-01-23 | Tým zanikl - LeonSjP | 12 (103/112) | 2014-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Nathanc1 | 13 (14/112) | 2014-02-23 | Tým zanikl - Nathanc1 | 13 (14/112) | 2014-02-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Skatepunk | 13 (37/112) | 2014-03-18 | Tým zanikl - Skatepunk | 13 (46/112) | 2014-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - David barros | 13 (70/112) | 2014-04-20 | Tým zanikl - David barros | 13 (70/112) | 2014-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - ricardinho01 | 13 (93/112) | 2014-05-13 | Tým zanikl - ricardinho01 | 13 (100/112) | 2014-05-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Gabriel Yamamoto | 14 (11/112) | 2014-06-12 | Tým zanikl - Gabriel Yamamoto | 14 (11/112) | 2014-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Nilsin | 14 (34/112) | 2014-07-05 | Tým zanikl - Nilsin | 14 (34/112) | 2014-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Alessandro Nunes | 14 (57/112) | 2014-07-28 | Tým zanikl - Alessandro Nunes | 15 (63/112) | 2014-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Magno Oliver | 15 (86/112) | 2014-12-16 | Tým zanikl - Magno Oliver | 15 (88/112) | 2014-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - edsonm | 15 (112/112) | 2015-01-11 | Tým zanikl - edsonm |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | cuidado com os leaõs† |
12. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.14. |
||
45 | cuidado com os leaõs† |
1. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.14. |
||
44 | cuidado com os leaõs† |
13. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.14. |
||
43 | cuidado com os leaõs† |
13. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.14. |
||
42 | cuidado com os leaõs† |
9. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.14. |
||
41 | cuidado com os leaõs† |
19. místo v lize V.14. |
40 | cuidado com os leaõs† |
9. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.14. |
||
39 | cuidado com os leaõs† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.14. |
||
38 | cuidado com os leaõs† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.14. |
||
37 | cuidado com os leaõs† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.14. |
||
36 | cuidado com os leaõs† |
12. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.14. |
||
35 | cuidado com os leaõs† |
16. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.14. |
||
34 | cuidado com os leaõs† |
7. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.14. |
||
33 | cuidado com os leaõs† |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.14. |
||
32 | cuidado com os leaõs† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.14. |
||
31 | cuidado com os leaõs† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.14. |
||
30 | cuidado com os leaõs† |
19. místo v lize V.14. |
29 | cuidado com os leaõs† |
11. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.14. |
||
28 | cuidado com os leaõs† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize V.14. |
||
27 | cuidado com os leaõs† |
8. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize V.14. |
||
26 | cuidado com os leaõs† |
10. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize V.14. |
||
25 | cuidado com os leaõs† |
4. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.14. |
||
24 | cuidado com os leaõs† |
21. místo v lize V.14. |
23 | cuidado com os leaõs† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.14. |
||
22 | cuidado com os leaõs† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.14. |
||
21 | cuidado com os leaõs† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.14. |
||
20 | cuidado com os leaõs† |
18. místo v lize V.14. |
19 | cuidado com os leaõs† |
19. místo v lize V.14. |
18 | cuidado com os leaõs† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.14. |
||
17 | cuidado com os leaõs† |
3. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.14. |
||
16 | cuidado com os leaõs† |
17. místo v lize V.14. |
15 | cuidado com os leaõs |
10. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.14. |
||
14 | Caramuru† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.14. |
||
18. místo v lize IV.37. |
||
13 | Abaeté FC† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.37. |
||
12 | Santastico WC† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.37. |
||
7. místo v lize V.21. |
||
11 | Piaui |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.21. |
||
17. místo v lize V.39. |