Sezóna | Datum | Událost | 10 (26/112) | 2013-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - ManagerESP | 10 (49/112) | 2013-04-28 | Tým zanikl - ManagerESP | 10 (71/112) | 2013-05-20 | Tým byl přidělen manažerovi - tibo77 | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Tým zanikl - tibo77 | 10 (104/112) | 2013-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - zolika04 | 11 (15/112) | 2013-07-15 | Tým zanikl - zolika04 | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Arane15 | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým zanikl - Arane15 | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - pikuci | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým zanikl - pikuci | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - takaryo | 12 (83/112) | 2014-01-11 | Tým zanikl - takaryo | 12 (83/112) | 2014-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - andris121 | 12 (106/112) | 2014-02-03 | Tým zanikl - andris121 | 12 (106/112) | 2014-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - kardoszoli | 13 (17/112) | 2014-02-26 | Tým zanikl - kardoszoli | 13 (19/112) | 2014-02-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Demetrios67 | 16 (111/112) | 2015-05-02 | Tým zanikl - Demetrios67 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
16 | DIósgyőr |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.24. |
||
15 | DIósgyőr |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.24. |
||
14 | DIósgyőr |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.24. |
||
13 | DIósgyőr |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v lize IV.24. |
||
12 | bazyer münhen |
16. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.24. |
||
7. místo v lize V.2. |
||
11 | Real Madrid zte† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.2. |
||
18. místo v lize IV.47. |
||
10 | Team noname 101982 |
2049. místo v národním poháru. |
18. místo v lize IV.47. |