10 (14/112) |
2013-03-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - zlanta |
10 (37/112) |
2013-04-16 |
Tým zanikl - zlanta |
10 (38/112) |
2013-04-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - alci25 |
10 (61/112) |
2013-05-10 |
Tým zanikl - alci25 |
10 (61/112) |
2013-05-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - ken11 |
10 (84/112) |
2013-06-02 |
Tým zanikl - ken11 |
10 (84/112) |
2013-06-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - gamastars |
10 (107/112) |
2013-06-25 |
Tým zanikl - gamastars |
10 (107/112) |
2013-06-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - lucas dias |
11 (18/112) |
2013-07-18 |
Tým zanikl - lucas dias |
11 (40/112) |
2013-08-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nestor Pienaar |
11 (64/112) |
2013-09-02 |
Tým zanikl - Nestor Pienaar |
11 (66/112) |
2013-09-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - joanderson borges |
11 (89/112) |
2013-09-27 |
Tým zanikl - joanderson borges |
11 (108/112) |
2013-10-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - jhon rambo 1889 |
12 (19/112) |
2013-11-08 |
Tým zanikl - jhon rambo 1889 |
12 (23/112) |
2013-11-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - arico |
12 (46/112) |
2013-12-05 |
Tým zanikl - arico |
12 (46/112) |
2013-12-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - raphael cucatti |
12 (69/112) |
2013-12-28 |
Tým zanikl - raphael cucatti |
12 (69/112) |
2013-12-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Artuco007 |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tým zanikl - Artuco007 |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - JoaoPedroOliveira |
13 (3/112) |
2014-02-12 |
Tým zanikl - JoaoPedroOliveira |
13 (3/112) |
2014-02-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - EvTVicTor |
13 (26/112) |
2014-03-07 |
Tým zanikl - EvTVicTor |
13 (26/112) |
2014-03-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alanjoux |
13 (50/112) |
2014-03-31 |
Tým zanikl - Alanjoux |
13 (50/112) |
2014-03-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - pedro rs |
13 (74/112) |
2014-04-24 |
Tým zanikl - pedro rs |
13 (74/112) |
2014-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Adriel99 |
13 (97/112) |
2014-05-17 |
Tým zanikl - Adriel99 |
13 (97/112) |
2014-05-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - cleber felix |
14 (9/112) |
2014-06-10 |
Tým zanikl - cleber felix |
14 (9/112) |
2014-06-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jeam willon |
14 (33/112) |
2014-07-04 |
Tým zanikl - Jeam willon |
14 (33/112) |
2014-07-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Luiz Rocky de Souza |
14 (57/112) |
2014-07-28 |
Tým zanikl - Luiz Rocky de Souza |
15 (103/112) |
2015-01-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - gremio parobe |
16 (15/112) |
2015-01-26 |
Tým zanikl - gremio parobe |
16 (15/112) |
2015-01-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gabrielmito54444 |
16 (39/112) |
2015-02-19 |
Tým zanikl - Gabrielmito54444 |
16 (40/112) |
2015-02-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - MatheusWalf |
16 (63/112) |
2015-03-15 |
Tým zanikl - MatheusWalf |
16 (63/112) |
2015-03-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - bruno sfredo |
16 (86/112) |
2015-04-07 |
Tým zanikl - bruno sfredo |
16 (87/112) |
2015-04-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - jean cmb |
16 (110/112) |
2015-05-01 |
Tým zanikl - jean cmb |
16 (110/112) |
2015-05-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - pedro afonso de santana |
17 (22/112) |
2015-05-25 |
Tým zanikl - pedro afonso de santana |
17 (22/112) |
2015-05-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gideoni Costa |
17 (45/112) |
2015-06-17 |
Tým zanikl - Gideoni Costa |
17 (47/112) |
2015-06-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - TayCullen |
17 (70/112) |
2015-07-12 |
Tým zanikl - TayCullen |
17 (71/112) |
2015-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - ssspp |
17 (94/112) |
2015-08-05 |
Tým zanikl - ssspp |
17 (94/112) |
2015-08-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - William Bernardo Góis |
18 (5/112) |
2015-08-28 |
Tým zanikl - William Bernardo Góis |
18 (5/112) |
2015-08-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Guilhermeamorim |
18 (28/112) |
2015-09-20 |
Tým zanikl - Guilhermeamorim |
18 (28/112) |
2015-09-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - nando621 |
18 (51/112) |
2015-10-13 |
Tým zanikl - nando621 |
18 (52/112) |
2015-10-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mauricio Liro HL |
18 (75/112) |
2015-11-06 |
Tým zanikl - Mauricio Liro HL |
18 (84/112) |
2015-11-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Miguel AR |
18 (107/112) |
2015-12-08 |
Tým zanikl - Miguel AR |
20 (40/112) |
2016-05-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - juliocesar123 |
20 (64/112) |
2016-06-06 |
Tým zanikl - juliocesar123 |
20 (64/112) |
2016-06-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Leonardo da Silva Moreira |
20 (88/112) |
2016-06-30 |
Tým zanikl - Leonardo da Silva Moreira |
20 (88/112) |
2016-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tiago Nunes You |
20 (112/112) |
2016-07-24 |
Tým zanikl - Tiago Nunes You |
20 (112/112) |
2016-07-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pessottinho |
21 (23/112) |
2016-08-16 |
Tým zanikl - Pessottinho |
21 (25/112) |
2016-08-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - jisn27 |
21 (48/112) |
2016-09-10 |
Tým zanikl - jisn27 |
21 (54/112) |
2016-09-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - davigc1408 |
21 (78/112) |
2016-10-10 |
Tým zanikl - davigc1408 |
21 (81/112) |
2016-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - CRonaldoCR7 |
21 (104/112) |
2016-11-05 |
Tým zanikl - CRonaldoCR7 |
21 (108/112) |
2016-11-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Daniel de Carvalho |
22 (19/112) |
2016-12-02 |
Tým zanikl - Daniel de Carvalho |
22 (22/112) |
2016-12-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dedthy |
22 (46/112) |
2016-12-29 |
Tým zanikl - Dedthy |
22 (46/112) |
2016-12-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - adsoncbx |
22 (70/112) |
2017-01-22 |
Tým zanikl - adsoncbx |
22 (70/112) |
2017-01-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kaua Henrique |
22 (93/112) |
2017-02-14 |
Tým zanikl - Kaua Henrique |
24 (109/112) |
2017-10-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - moises123456 |
25 (29/112) |
2017-11-13 |
Tým zanikl - moises123456 |
25 (30/112) |
2017-11-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - jhonny337 |
25 (53/112) |
2017-12-07 |
Tým zanikl - jhonny337 |
25 (53/112) |
2017-12-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - nrnicolas |
25 (77/112) |
2017-12-31 |
Tým zanikl - nrnicolas |
25 (77/112) |
2017-12-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Iron Santos |
25 (100/112) |
2018-01-23 |
Tým zanikl - Iron Santos |
25 (100/112) |
2018-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - rafael GONÇALVES1357910 |
26 (12/112) |
2018-02-16 |
Tým zanikl - rafael GONÇALVES1357910 |
26 (12/112) |
2018-02-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - CIDRONE10 |
26 (35/112) |
2018-03-11 |
Tým zanikl - CIDRONE10 |