11 (64/112) |
2013-09-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - xabier36 |
11 (88/112) |
2013-09-26 |
Tým zanikl - xabier36 |
11 (89/112) |
2013-09-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - jose antonio cuevas |
11 (112/112) |
2013-10-20 |
Tým zanikl - jose antonio cuevas |
11 (112/112) |
2013-10-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Christian18lol |
12 (23/112) |
2013-11-12 |
Tým zanikl - Christian18lol |
12 (24/112) |
2013-11-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - pol1000 |
12 (47/112) |
2013-12-06 |
Tým zanikl - pol1000 |
12 (47/112) |
2013-12-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - davililum |
12 (70/112) |
2013-12-29 |
Tým zanikl - davililum |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - diego24687 |
12 (94/112) |
2014-01-22 |
Tým zanikl - diego24687 |
12 (111/112) |
2014-02-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - kamux |
13 (22/112) |
2014-03-03 |
Tým zanikl - kamux |
13 (22/112) |
2014-03-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andrei Viorel Nicolescu |
13 (45/112) |
2014-03-26 |
Tým zanikl - Andrei Viorel Nicolescu |
13 (45/112) |
2014-03-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - mario f s |
13 (68/112) |
2014-04-18 |
Tým zanikl - mario f s |
13 (69/112) |
2014-04-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - emiliano0376 |
13 (92/112) |
2014-05-12 |
Tým zanikl - emiliano0376 |
13 (92/112) |
2014-05-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Víctor Hache |
14 (3/112) |
2014-06-04 |
Tým zanikl - Víctor Hache |
14 (3/112) |
2014-06-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - flamingdraco |
14 (26/112) |
2014-06-27 |
Tým zanikl - flamingdraco |
14 (26/112) |
2014-06-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Toni Campos |
14 (49/112) |
2014-07-20 |
Tým zanikl - Toni Campos |
14 (112/112) |
2014-09-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - samisbairam |
15 (23/112) |
2014-10-14 |
Tým zanikl - samisbairam |
15 (37/112) |
2014-10-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Deviluke88 |
15 (60/112) |
2014-11-20 |
Tým zanikl - Deviluke88 |
15 (60/112) |
2014-11-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - richirodri |
15 (83/112) |
2014-12-13 |
Tým zanikl - richirodri |
15 (83/112) |
2014-12-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - imad adden |
15 (106/112) |
2015-01-05 |
Tým zanikl - imad adden |
15 (108/112) |
2015-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - RagnarRCD |
16 (19/112) |
2015-01-30 |
Tým zanikl - RagnarRCD |
16 (19/112) |
2015-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - alfarbinet |
16 (42/112) |
2015-02-22 |
Tým zanikl - alfarbinet |
16 (65/112) |
2015-03-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Hummels92 |
16 (88/112) |
2015-04-09 |
Tým zanikl - Hummels92 |
16 (89/112) |
2015-04-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - ryo |
18 (32/112) |
2015-09-24 |
Tým zanikl - ryo |