Saison | Datum | Ereignis | 2 (22/112) | 2010-10-18 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - maconi | 2 (45/112) | 2010-11-10 | Team gelöscht - maconi | 2 (47/112) | 2010-11-12 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - kari88 | 2 (70/112) | 2010-12-05 | Team gelöscht - kari88 | 2 (73/112) | 2010-12-08 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Semir Hocanin | 2 (97/112) | 2011-01-01 | Team gelöscht - Semir Hocanin | 2 (109/112) | 2011-01-13 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - IroneMike | 3 (20/112) | 2011-02-05 | Team gelöscht - IroneMike | 3 (22/112) | 2011-02-07 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Dzoninho10 | 3 (55/112) | 2011-03-12 | Team gelöscht - Dzoninho10 | 7 (43/112) | 2012-05-21 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - heroes993 | 7 (91/112) | 2012-07-08 | Team gelöscht - heroes993 | 7 (96/112) | 2012-07-13 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - delija kosovo | 8 (7/112) | 2012-08-05 | Team gelöscht - delija kosovo | 8 (9/112) | 2012-08-07 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - SRDJAN BUDIMCIC | 8 (32/112) | 2012-08-30 | Team gelöscht - SRDJAN BUDIMCIC | 8 (32/112) | 2012-08-30 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Petrovic1996 | 8 (56/112) | 2012-09-23 | Team gelöscht - Petrovic1996 | 8 (58/112) | 2012-09-25 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Nenad Brezovski | 8 (98/112) | 2012-11-04 | Team gelöscht - Nenad Brezovski | 8 (107/112) | 2012-11-13 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Miloš Hica Jovanović | 9 (18/112) | 2012-12-06 | Team gelöscht - Miloš Hica Jovanović | 9 (22/112) | 2012-12-10 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Deco gh | 9 (45/112) | 2013-01-02 | Team gelöscht - Deco gh | 9 (52/112) | 2013-01-09 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Nemanja Pavasovic | 9 (75/112) | 2013-02-01 | Team gelöscht - Nemanja Pavasovic | 10 (71/112) | 2013-05-20 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - skijaliste14 | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Team gelöscht - skijaliste14 | 10 (106/112) | 2013-06-24 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Predrag Trninic | 14 (5/112) | 2014-06-06 | Team gelöscht - Predrag Trninic |
Saison | Teamname | Ergebnisse |
14 | Ludaci† |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Abstieg in die Liga IV.1. |
||
Rang 22 in Liga III.1. |
||
13 | Ludaci |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 15 im Ligapokal. |
||
Rang 15 in Liga III.1. |
||
12 | Ludaci |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 4 im Ligapokal. |
||
Aufstieg in die Liga III.1. |
||
Rang 1 in Liga IV.1. |
||
11 | Ludaci |
Ausgeschieden in Runde 3 des Nationalen Pokals. |
Vom Fußballverband in Liga IV.1 versetzt. |
||
Abstieg in die Liga IV.7. |
||
Rang 22 in Liga III.7. |
||
10 | Team noname 42064 |
Rang 1025 im Nationalen Pokal. |
Vom Fußballverband in Liga III.7 versetzt. |
||
Rang 17 in Liga IV.2. |
||
9 | FC Gilipters |
Rang 513 im Nationalen Pokal. |
Rang 19 in Liga IV.2. |
||
8 | BARSELONA 123 |
Rang 513 im Nationalen Pokal. |
Rang 5 im Ligapokal. |
||
Rang 12 in Liga IV.2. |
||
7 | crvena zvezda silovo |
Rang 513 im Nationalen Pokal. |
Rang 3 im Ligapokal. |
||
Vom Fußballverband in Liga IV.2 versetzt. |
||
Rang 5 in Liga IV.35. |
||
6 | Team noname 42064 |
Rang 513 im Nationalen Pokal. |
Rang 16 im Ligapokal. |
||
Rang 11 in Liga IV.35. |
||
5 | Team noname 42064 |
Rang 1025 im Nationalen Pokal. |
Rang 15 im Ligapokal. |
||
Rang 9 in Liga IV.35. |
||
4 | Team noname 42064 |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Vom Fußballverband in Liga IV.35 versetzt. |
||
Rang 20 in Liga IV.16. |
||
3 | Team noname 42064 |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 21 in Liga IV.16. |
||
2 | Team noname 42064 |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 17 in Liga IV.16. |