3 (31/112) |
2011-02-16 |
Каманда была перададзена мэнэджару - Nikolai Simeonov |
3 (54/112) |
2011-03-11 |
Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - Nikolai Simeonov |
3 (54/112) |
2011-03-11 |
Каманда была перададзена мэнэджару - ba4ekike |
3 (77/112) |
2011-04-03 |
Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - ba4ekike |
3 (78/112) |
2011-04-04 |
Каманда была перададзена мэнэджару - pi4a43 |
3 (101/112) |
2011-04-27 |
Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - pi4a43 |
3 (102/112) |
2011-04-28 |
Каманда была перададзена мэнэджару - Dimitar Ivanov |
4 (14/112) |
2011-05-22 |
Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - Dimitar Ivanov |
4 (14/112) |
2011-05-22 |
Каманда была перададзена мэнэджару - vasko 009 |
4 (37/112) |
2011-06-14 |
Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - vasko 009 |
4 (39/112) |
2011-06-16 |
Каманда была перададзена мэнэджару - desi87 |
4 (62/112) |
2011-07-09 |
Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - desi87 |
4 (64/112) |
2011-07-11 |
Каманда была перададзена мэнэджару - cesekar |
4 (87/112) |
2011-08-03 |
Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - cesekar |
4 (88/112) |
2011-08-04 |
Каманда была перададзена мэнэджару - Luciferr |
6 (93/112) |
2012-03-20 |
Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - Luciferr |