Сезон | Дата | Падзея | 13 (82/112) | 2014-05-02 | Каманда была перададзена мэнэджару - Vakablak | 13 (107/112) | 2014-05-27 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - Vakablak | 13 (108/112) | 2014-05-28 | Каманда была перададзена мэнэджару - Kiskoksz | 14 (19/112) | 2014-06-20 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - Kiskoksz | 14 (19/112) | 2014-06-20 | Каманда была перададзена мэнэджару - kalika22 | 14 (42/112) | 2014-07-13 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - kalika22 | 14 (42/112) | 2014-07-13 | Каманда была перададзена мэнэджару - jasper70 | 14 (65/112) | 2014-08-05 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - jasper70 | 14 (65/112) | 2014-08-05 | Каманда была перададзена мэнэджару - CsDominik | 14 (88/112) | 2014-08-28 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - CsDominik | 14 (88/112) | 2014-08-28 | Каманда была перададзена мэнэджару - Midousuji | 14 (100/112) | 2014-09-09 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - Midousuji | 14 (101/112) | 2014-09-10 | Каманда была перададзена мэнэджару - Nesztor97 | 15 (98/112) | 2014-12-28 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - Nesztor97 | 15 (98/112) | 2014-12-28 | Каманда была перададзена мэнэджару - norbita2014 | 16 (9/112) | 2015-01-20 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - norbita2014 | 19 (51/112) | 2016-02-02 | Каманда была перададзена мэнэджару - kalarnyos | 19 (78/112) | 2016-02-29 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - kalarnyos | 19 (93/112) | 2016-03-15 | Каманда была перададзена мэнэджару - fradieee | 20 (4/112) | 2016-04-07 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - fradieee | 20 (20/112) | 2016-04-23 | Каманда была перададзена мэнэджару - Mikike123 | 20 (43/112) | 2016-05-16 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - Mikike123 | 20 (44/112) | 2016-05-17 | Каманда была перададзена мэнэджару - Sulyok | 20 (67/112) | 2016-06-09 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - Sulyok | 20 (72/112) | 2016-06-14 | Каманда была перададзена мэнэджару - PNati | 20 (95/112) | 2016-07-07 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - PNati | 20 (95/112) | 2016-07-07 | Каманда была перададзена мэнэджару - BynotGaming | 20 (99/112) | 2016-07-11 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - BynotGaming | 20 (99/112) | 2016-07-11 | Каманда была перададзена мэнэджару - clx888 | 21 (10/112) | 2016-08-03 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - clx888 | 21 (12/112) | 2016-08-05 | Каманда была перададзена мэнэджару - Norbi199797 | 21 (35/112) | 2016-08-28 | Каманда скасавала кантракт з мэнэджарам - Norbi199797 |
Сезон | Назва каманды | Вынікі |
46 | Avangers FC† |
1 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 2 месца ў лізе IV.28. |
||
45 | Avangers FC† |
4 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 8 месца ў лізе IV.28. |
||
44 | Avangers FC† |
9 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 8 месца ў лізе IV.28. |
||
43 | Avangers FC† |
1 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 1 месца ў лізе IV.28. |
||
42 | Avangers FC† |
1 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 1 месца ў лізе IV.28. |
||
41 | Avangers FC† |
1 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 1 месца ў лізе IV.28. |
||
40 | Avangers FC† |
4 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 1 месца ў лізе IV.28. |
||
39 | Avangers FC† |
3 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 4 месца ў лізе IV.28. |
||
38 | Avangers FC† |
1 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 2 месца ў лізе IV.28. |
||
37 | Avangers FC† |
2 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 7 месца ў лізе IV.28. |
||
36 | Avangers FC† |
3 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 5 месца ў лізе IV.28. |
||
35 | Avangers FC† |
13 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 12 месца ў лізе IV.28. |
||
34 | Avangers FC† |
12 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 10 месца ў лізе IV.28. |
||
33 | Avangers FC† |
14 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 13 месца ў лізе IV.28. |
||
32 | Avangers FC† |
13 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 10 месца ў лізе IV.28. |
||
31 | Avangers FC† |
14 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 13 месца ў лізе IV.28. |
||
30 | Avangers FC† |
6 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 8 месца ў лізе IV.28. |
||
29 | Avangers FC† |
10 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 10 месца ў лізе IV.28. |
||
28 | Avangers FC† |
11 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 10 месца ў лізе IV.28. |
||
27 | Avangers FC† |
10 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 9 месца ў лізе IV.28. |
||
26 | Avangers FC† |
8 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 9 месца ў лізе IV.28. |
||
25 | Avangers FC† |
6 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 5 месца ў лізе IV.28. |
||
24 | Avangers FC† |
11 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 10 месца ў лізе IV.28. |
||
23 | Avangers FC† |
10 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 15 месца ў лізе IV.28. |
||
22 | Avangers FC† |
12 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 14 месца ў лізе IV.28. |
||
21 | Avangers FC† |
Дайшоў да 1 раўнда Нацыянальнага Кубка. |
15 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
||
Перайшоў у IV.28 лігу футбольнай асацыяцыі. |
||
Заняў 13 месца ў лізе IV.5. |
||
20 | Mád Fc |
Дайшоў да 1 раўнда Нацыянальнага Кубка. |
14 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
||
Заняў 16 месца ў лізе IV.5. |
||
19 | Ferencvárosi TC |
6 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Перайшоў у IV.5 лігу футбольнай асацыяцыі. |
||
Заняў 6 месца ў лізе IV.42. |
||
18 | Rubeola FC† |
3 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 2 месца ў лізе IV.42. |
||
17 | Rubeola FC† |
5 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 3 месца ў лізе IV.42. |
||
16 | Rubeola FC† |
Дайшоў да 1 раўнда Нацыянальнага Кубка. |
14 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
||
Перайшоў у IV.42 лігу футбольнай асацыяцыі. |
||
Заняў 15 месца ў лізе IV.7. |
||
15 | Rubeola FC |
Дайшоў да 1 раўнда Нацыянальнага Кубка. |
13 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
||
Заняў 12 месца ў лізе IV.7. |
||
14 | Rakazan |
Дайшоў да 1 раўнда Нацыянальнага Кубка. |
Перайшоў у IV.7 лігу футбольнай асацыяцыі. |
||
Заняў 21 месца ў лізе IV.58. |
||
13 | Vakablak |
4 пазіцыя ў Кубку Лігі. |
Заняў 6 месца ў лізе IV.58. |