7 (51/112) |
2012-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - cabo123 |
7 (75/112) |
2012-06-22 |
Tím zanikol - cabo123 |
7 (79/112) |
2012-06-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Simon Jimenez |
7 (103/112) |
2012-07-20 |
Tím zanikol - Simon Jimenez |
8 (62/112) |
2012-09-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Harringui |
8 (85/112) |
2012-10-22 |
Tím zanikol - Harringui |
8 (85/112) |
2012-10-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Franj12351 |
9 (1/112) |
2012-11-19 |
Tím zanikol - Franj12351 |
9 (50/112) |
2013-01-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - mariangelis |
9 (74/112) |
2013-01-31 |
Tím zanikol - mariangelis |
9 (80/112) |
2013-02-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - beethovinho11maradona10 |
9 (103/112) |
2013-03-01 |
Tím zanikol - beethovinho11maradona10 |
11 (40/112) |
2013-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Antso5 |
11 (64/112) |
2013-09-02 |
Tím zanikol - Antso5 |
11 (68/112) |
2013-09-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jose Ricardo Peña P |
11 (91/112) |
2013-09-29 |
Tím zanikol - Jose Ricardo Peña P |
11 (101/112) |
2013-10-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alberto Reveron |
12 (13/112) |
2013-11-02 |
Tím zanikol - Alberto Reveron |
12 (15/112) |
2013-11-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - johanxito1 |
12 (40/112) |
2013-11-29 |
Tím zanikol - johanxito1 |
12 (41/112) |
2013-11-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - yostin aguirre |
12 (64/112) |
2013-12-23 |
Tím zanikol - yostin aguirre |
12 (68/112) |
2013-12-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - gabriel eduardo siso |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tím zanikol - gabriel eduardo siso |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Dnl Jose |
13 (3/112) |
2014-02-12 |
Tím zanikol - Dnl Jose |
13 (6/112) |
2014-02-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - XoxoJr |
13 (29/112) |
2014-03-10 |
Tím zanikol - XoxoJr |
13 (30/112) |
2014-03-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Daniel jrl |
13 (53/112) |
2014-04-03 |
Tím zanikol - Daniel jrl |
13 (61/112) |
2014-04-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - santosangel |
13 (84/112) |
2014-05-04 |
Tím zanikol - santosangel |
13 (84/112) |
2014-05-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nestor Rivas |
13 (108/112) |
2014-05-28 |
Tím zanikol - Nestor Rivas |
13 (109/112) |
2014-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Grosneider |
14 (21/112) |
2014-06-22 |
Tím zanikol - Grosneider |
14 (21/112) |
2014-06-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - angelo1221 |
14 (45/112) |
2014-07-16 |
Tím zanikol - angelo1221 |
14 (47/112) |
2014-07-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - yoimer12 |
14 (70/112) |
2014-08-10 |
Tím zanikol - yoimer12 |
14 (87/112) |
2014-08-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - ElvisBOulanger |
14 (111/112) |
2014-09-20 |
Tím zanikol - ElvisBOulanger |
15 (93/112) |
2014-12-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Richjoubert |
16 (5/112) |
2015-01-16 |
Tím zanikol - Richjoubert |
16 (5/112) |
2015-01-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - ñold |
16 (28/112) |
2015-02-08 |
Tím zanikol - ñold |
16 (28/112) |
2015-02-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - barcelonadejohan |
16 (51/112) |
2015-03-03 |
Tím zanikol - barcelonadejohan |
16 (55/112) |
2015-03-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - carlos ancelloty |
16 (78/112) |
2015-03-30 |
Tím zanikol - carlos ancelloty |
16 (79/112) |
2015-03-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - 99angel99 |
16 (102/112) |
2015-04-23 |
Tím zanikol - 99angel99 |
17 (3/112) |
2015-05-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - diego andres rodriguez |
17 (26/112) |
2015-05-29 |
Tím zanikol - diego andres rodriguez |
17 (26/112) |
2015-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - JESUS CRUZ |
17 (50/112) |
2015-06-22 |
Tím zanikol - JESUS CRUZ |
17 (50/112) |
2015-06-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - edwardher |
17 (73/112) |
2015-07-15 |
Tím zanikol - edwardher |
17 (75/112) |
2015-07-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - jesus2204 |
17 (98/112) |
2015-08-09 |
Tím zanikol - jesus2204 |
17 (98/112) |
2015-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - gustavo sanz |
18 (9/112) |
2015-09-01 |
Tím zanikol - gustavo sanz |
18 (17/112) |
2015-09-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luis J Villarroel U |
18 (41/112) |
2015-10-03 |
Tím zanikol - Luis J Villarroel U |
18 (63/112) |
2015-10-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - jesuserr |
18 (86/112) |
2015-11-17 |
Tím zanikol - jesuserr |
19 (106/112) |
2016-03-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - YUAO MURIÑO |
20 (18/112) |
2016-04-21 |
Tím zanikol - YUAO MURIÑO |
20 (21/112) |
2016-04-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mariita29 |
20 (46/112) |
2016-05-19 |
Tím zanikol - Mariita29 |
20 (46/112) |
2016-05-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - VIVICAM |
20 (69/112) |
2016-06-11 |
Tím zanikol - VIVICAM |
20 (69/112) |
2016-06-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - wjcc31 |
20 (92/112) |
2016-07-04 |
Tím zanikol - wjcc31 |
20 (94/112) |
2016-07-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jesus Andres Prieto |
21 (6/112) |
2016-07-30 |
Tím zanikol - Jesus Andres Prieto |
21 (11/112) |
2016-08-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Domingo333 |
21 (34/112) |
2016-08-27 |
Tím zanikol - Domingo333 |
21 (34/112) |
2016-08-27 |
Tím zanikol - Domingo333 |
21 (47/112) |
2016-09-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alexander Rojas |
21 (70/112) |
2016-10-02 |
Tím zanikol - Alexander Rojas |
22 (105/112) |
2017-02-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Migkel Asg |
23 (16/112) |
2017-03-21 |
Tím zanikol - Migkel Asg |
23 (19/112) |
2017-03-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - EA Unity |
23 (43/112) |
2017-04-17 |
Tím zanikol - EA Unity |
23 (49/112) |
2017-04-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - enyerber |
23 (72/112) |
2017-05-16 |
Tím zanikol - enyerber |
23 (74/112) |
2017-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - JOSEFT QUINTERO |
23 (97/112) |
2017-06-10 |
Tím zanikol - JOSEFT QUINTERO |
23 (103/112) |
2017-06-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Yirber Salas |
24 (14/112) |
2017-07-09 |
Tím zanikol - Yirber Salas |
24 (16/112) |
2017-07-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - sayalirobles |
24 (39/112) |
2017-08-03 |
Tím zanikol - sayalirobles |
24 (39/112) |
2017-08-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - diego jesus227 |
24 (63/112) |
2017-08-27 |
Tím zanikol - diego jesus227 |
24 (65/112) |
2017-08-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Edlinx17 |
24 (88/112) |
2017-09-21 |
Tím zanikol - Edlinx17 |
24 (92/112) |
2017-09-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Oserys |
25 (3/112) |
2017-10-18 |
Tím zanikol - Oserys |
25 (4/112) |
2017-10-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - yei jose |
25 (28/112) |
2017-11-12 |
Tím zanikol - yei jose |
25 (43/112) |
2017-11-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - rvzzyan |
25 (66/112) |
2017-12-20 |
Tím zanikol - rvzzyan |
25 (72/112) |
2017-12-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - chopgaymer |
25 (103/112) |
2018-01-26 |
Tím zanikol - chopgaymer |
26 (13/112) |
2018-02-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alfonzo Maldonado |
26 (37/112) |
2018-03-13 |
Tím zanikol - Alfonzo Maldonado |
26 (72/112) |
2018-04-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - yerta |
26 (95/112) |
2018-05-10 |
Tím zanikol - yerta |