6 (8/112) |
2011-12-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - DePablo |
6 (31/112) |
2012-01-18 |
Tím zanikol - DePablo |
6 (31/112) |
2012-01-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - robotik |
6 (69/112) |
2012-02-25 |
Tím zanikol - robotik |
6 (69/112) |
2012-02-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - patron1993 |
6 (92/112) |
2012-03-19 |
Tím zanikol - patron1993 |
6 (95/112) |
2012-03-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Doktor red |
7 (87/112) |
2012-07-04 |
Tím zanikol - Doktor red |
8 (25/112) |
2012-08-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - vvskitn |
9 (39/112) |
2012-12-27 |
Tím zanikol - vvskitn |
9 (45/112) |
2013-01-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Hudson9872 |
9 (73/112) |
2013-01-30 |
Tím zanikol - Hudson9872 |
9 (86/112) |
2013-02-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - nastena kim |
9 (109/112) |
2013-03-07 |
Tím zanikol - nastena kim |
10 (86/112) |
2013-06-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - RavenNol |
11 (27/112) |
2013-07-27 |
Tím zanikol - RavenNol |
11 (29/112) |
2013-07-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - maksim82 |
11 (52/112) |
2013-08-21 |
Tím zanikol - maksim82 |
11 (52/112) |
2013-08-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - artemlykov93 |
11 (75/112) |
2013-09-13 |
Tím zanikol - artemlykov93 |
12 (31/112) |
2013-11-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - KIRJMBO |
12 (54/112) |
2013-12-13 |
Tím zanikol - KIRJMBO |
12 (55/112) |
2013-12-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Legalas |
12 (59/112) |
2013-12-18 |
Tím zanikol - Legalas |
12 (59/112) |
2013-12-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - nbvjatq75 |
12 (82/112) |
2014-01-10 |
Tím zanikol - nbvjatq75 |
12 (83/112) |
2014-01-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ismail KHitinaev |
12 (106/112) |
2014-02-03 |
Tím zanikol - Ismail KHitinaev |
12 (107/112) |
2014-02-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - SatinSa |
13 (18/112) |
2014-02-27 |
Tím zanikol - SatinSa |
13 (91/112) |
2014-05-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - kasper17 |
14 (2/112) |
2014-06-03 |
Tím zanikol - kasper17 |
14 (3/112) |
2014-06-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - nerevarich |
14 (26/112) |
2014-06-27 |
Tím zanikol - nerevarich |
14 (27/112) |
2014-06-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - OXOTOBET |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tím zanikol - OXOTOBET |
14 (58/112) |
2014-07-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Azok |
14 (81/112) |
2014-08-21 |
Tím zanikol - Azok |
14 (83/112) |
2014-08-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - RADLO |
14 (107/112) |
2014-09-16 |
Tím zanikol - RADLO |
15 (30/112) |
2014-10-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - sinyk |
15 (68/112) |
2014-11-28 |
Tím zanikol - sinyk |
15 (108/112) |
2015-01-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - RomkaNagibator |
16 (19/112) |
2015-01-30 |
Tím zanikol - RomkaNagibator |
16 (39/112) |
2015-02-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pynzar71 |
16 (62/112) |
2015-03-14 |
Tím zanikol - Pynzar71 |
16 (70/112) |
2015-03-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - stassbull |
18 (94/112) |
2015-11-25 |
Tím zanikol - stassbull |