4 (80/112) |
2011-07-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tolama |
4 (104/112) |
2011-08-20 |
Tím zanikol - Tolama |
7 (51/112) |
2012-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - manutd best |
7 (84/112) |
2012-07-01 |
Tím zanikol - manutd best |
7 (86/112) |
2012-07-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ariel Cespi |
7 (110/112) |
2012-07-27 |
Tím zanikol - Ariel Cespi |
8 (10/112) |
2012-08-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - nacho12super |
8 (33/112) |
2012-08-31 |
Tím zanikol - nacho12super |
8 (35/112) |
2012-09-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - gon labestia |
8 (59/112) |
2012-09-26 |
Tím zanikol - gon labestia |
8 (59/112) |
2012-09-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nicolas Ibarra |
8 (82/112) |
2012-10-19 |
Tím zanikol - Nicolas Ibarra |
8 (85/112) |
2012-10-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - elbales |
9 (9/112) |
2012-11-27 |
Tím zanikol - elbales |
9 (22/112) |
2012-12-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - nito21 |
9 (45/112) |
2013-01-02 |
Tím zanikol - nito21 |
9 (47/112) |
2013-01-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - kike96 |
9 (70/112) |
2013-01-27 |
Tím zanikol - kike96 |
9 (71/112) |
2013-01-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tarantino87 |
9 (94/112) |
2013-02-20 |
Tím zanikol - Tarantino87 |
9 (96/112) |
2013-02-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - werakinjo |
10 (7/112) |
2013-03-17 |
Tím zanikol - werakinjo |
10 (10/112) |
2013-03-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - rorro007 |
10 (33/112) |
2013-04-12 |
Tím zanikol - rorro007 |
10 (46/112) |
2013-04-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - santimazo |
10 (69/112) |
2013-05-18 |
Tím zanikol - santimazo |
10 (72/112) |
2013-05-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - papas locas |
10 (95/112) |
2013-06-13 |
Tím zanikol - papas locas |
10 (96/112) |
2013-06-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - segumanager |
11 (7/112) |
2013-07-07 |
Tím zanikol - segumanager |
11 (9/112) |
2013-07-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - manelimanili |
11 (37/112) |
2013-08-06 |
Tím zanikol - manelimanili |
11 (39/112) |
2013-08-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - vyros |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tím zanikol - vyros |
11 (68/112) |
2013-09-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - adriaperez |
11 (91/112) |
2013-09-29 |
Tím zanikol - adriaperez |
11 (91/112) |
2013-09-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - masterfonet |
12 (2/112) |
2013-10-22 |
Tím zanikol - masterfonet |
12 (2/112) |
2013-10-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - sicilias |
12 (25/112) |
2013-11-14 |
Tím zanikol - sicilias |
12 (25/112) |
2013-11-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - PedroCJ10 |
12 (48/112) |
2013-12-07 |
Tím zanikol - PedroCJ10 |
12 (48/112) |
2013-12-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - xavierpla |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tím zanikol - xavierpla |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - hugomakinacr7 |
12 (94/112) |
2014-01-22 |
Tím zanikol - hugomakinacr7 |
12 (98/112) |
2014-01-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alexs003 |
13 (9/112) |
2014-02-18 |
Tím zanikol - Alexs003 |
13 (9/112) |
2014-02-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - hugo71114 |
13 (32/112) |
2014-03-13 |
Tím zanikol - hugo71114 |
13 (33/112) |
2014-03-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - ByCoray |
13 (56/112) |
2014-04-06 |
Tím zanikol - ByCoray |
13 (67/112) |
2014-04-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - siete2001 |
13 (90/112) |
2014-05-10 |
Tím zanikol - siete2001 |
13 (92/112) |
2014-05-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - retomc |
14 (4/112) |
2014-06-05 |
Tím zanikol - retomc |
14 (4/112) |
2014-06-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - invisible318 |
14 (27/112) |
2014-06-28 |
Tím zanikol - invisible318 |
14 (27/112) |
2014-06-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - miodori |
15 (21/112) |
2014-10-12 |
Tím zanikol - miodori |
16 (79/112) |
2015-03-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - stadiumfozaneldi |
17 (5/112) |
2015-05-08 |
Tím zanikol - stadiumfozaneldi |
17 (5/112) |
2015-05-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - luistesla |
17 (28/112) |
2015-05-31 |
Tím zanikol - luistesla |
17 (28/112) |
2015-05-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - kitillos |
17 (51/112) |
2015-06-23 |
Tím zanikol - kitillos |
17 (51/112) |
2015-06-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - mariogv23 |
17 (74/112) |
2015-07-16 |
Tím zanikol - mariogv23 |
17 (74/112) |
2015-07-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - danidlvgvz |
21 (2/112) |
2016-07-26 |
Tím zanikol - danidlvgvz |