2 (31/112) |
2010-10-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - huso121 |
2 (54/112) |
2010-11-19 |
Tím zanikol - huso121 |
2 (67/112) |
2010-12-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - baterflay |
2 (90/112) |
2010-12-25 |
Tím zanikol - baterflay |
3 (8/112) |
2011-01-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - akindijaaaa |
3 (31/112) |
2011-02-16 |
Tím zanikol - akindijaaaa |
3 (33/112) |
2011-02-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - PsihoDelija |
3 (56/112) |
2011-03-13 |
Tím zanikol - PsihoDelija |
3 (95/112) |
2011-04-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Milos Gavranovic |
4 (6/112) |
2011-05-14 |
Tím zanikol - Milos Gavranovic |
4 (49/112) |
2011-06-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Asim Džindo |
4 (72/112) |
2011-07-19 |
Tím zanikol - Asim Džindo |
4 (73/112) |
2011-07-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - zola80 |
4 (96/112) |
2011-08-12 |
Tím zanikol - zola80 |
4 (97/112) |
2011-08-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - dizna |
5 (8/112) |
2011-09-05 |
Tím zanikol - dizna |
5 (8/112) |
2011-09-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - kristijanTH |
5 (31/112) |
2011-09-28 |
Tím zanikol - kristijanTH |
5 (31/112) |
2011-09-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Smrdo |
5 (55/112) |
2011-10-22 |
Tím zanikol - Smrdo |
7 (36/112) |
2012-05-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - debil nad debilima |
7 (59/112) |
2012-06-06 |
Tím zanikol - debil nad debilima |
7 (60/112) |
2012-06-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ante Petricevic |
7 (83/112) |
2012-06-30 |
Tím zanikol - Ante Petricevic |
9 (29/112) |
2012-12-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - pobednicki |
9 (79/112) |
2013-02-05 |
Tím zanikol - pobednicki |
9 (81/112) |
2013-02-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - almin i ajla |
9 (104/112) |
2013-03-02 |
Tím zanikol - almin i ajla |
9 (104/112) |
2013-03-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Milan Vracer |
10 (15/112) |
2013-03-25 |
Tím zanikol - Milan Vracer |
10 (15/112) |
2013-03-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Djuran |
10 (39/112) |
2013-04-18 |
Tím zanikol - Djuran |
10 (40/112) |
2013-04-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - del lp del |
10 (63/112) |
2013-05-12 |
Tím zanikol - del lp del |
10 (64/112) |
2013-05-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - anes perenda |
10 (87/112) |
2013-06-05 |
Tím zanikol - anes perenda |
10 (87/112) |
2013-06-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - crni medvjed |
10 (110/112) |
2013-06-28 |
Tím zanikol - crni medvjed |
10 (110/112) |
2013-06-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - AnelNedimovic |
11 (21/112) |
2013-07-21 |
Tím zanikol - AnelNedimovic |
11 (23/112) |
2013-07-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Dženan Čedić |
11 (46/112) |
2013-08-15 |
Tím zanikol - Dženan Čedić |
11 (46/112) |
2013-08-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - YuriBoyka3 |
11 (69/112) |
2013-09-07 |
Tím zanikol - YuriBoyka3 |
11 (70/112) |
2013-09-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - cesc4444 |
11 (93/112) |
2013-10-01 |
Tím zanikol - cesc4444 |
11 (94/112) |
2013-10-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - NiknokCommando |
12 (5/112) |
2013-10-25 |
Tím zanikol - NiknokCommando |
12 (5/112) |
2013-10-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - grgro11 |
12 (28/112) |
2013-11-17 |
Tím zanikol - grgro11 |
12 (31/112) |
2013-11-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - nele89 |
12 (54/112) |
2013-12-13 |
Tím zanikol - nele89 |
12 (54/112) |
2013-12-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - krsa55 |
12 (77/112) |
2014-01-05 |
Tím zanikol - krsa55 |
12 (80/112) |
2014-01-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ricken |
12 (104/112) |
2014-02-01 |
Tím zanikol - Ricken |
12 (111/112) |
2014-02-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - adiman63 |
13 (22/112) |
2014-03-03 |
Tím zanikol - adiman63 |
13 (29/112) |
2014-03-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - bosanskitornado |
13 (52/112) |
2014-04-02 |
Tím zanikol - bosanskitornado |
13 (55/112) |
2014-04-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - kuduz |
16 (78/112) |
2015-03-30 |
Tím zanikol - kuduz |