Sezóna | Dátum | Udalosť | 22 (8/112) | 2016-11-21 | Tím bol pridelený manažérovi - Popa Cosmin Marian | 22 (31/112) | 2016-12-14 | Tím zanikol - Popa Cosmin Marian | 22 (35/112) | 2016-12-18 | Tím bol pridelený manažérovi - Octogon | 22 (58/112) | 2017-01-10 | Tím zanikol - Octogon | 22 (68/112) | 2017-01-20 | Tím bol pridelený manažérovi - Vicent Mauris | 22 (91/112) | 2017-02-12 | Tím zanikol - Vicent Mauris | 22 (91/112) | 2017-02-12 | Tím bol pridelený manažérovi - Dragoș Pădină | 23 (3/112) | 2017-03-08 | Tím zanikol - Dragoș Pădină | 23 (23/112) | 2017-03-28 | Tím bol pridelený manažérovi - Gratzi Barb | 24 (6/112) | 2017-07-01 | Tím zanikol - Gratzi Barb | 24 (7/112) | 2017-07-02 | Tím bol pridelený manažérovi - olimpia69 | 24 (44/112) | 2017-08-08 | Tím zanikol - olimpia69 | 24 (48/112) | 2017-08-12 | Tím bol pridelený manažérovi - ashdbcas | 24 (71/112) | 2017-09-04 | Tím zanikol - ashdbcas | 24 (97/112) | 2017-09-30 | Tím bol pridelený manažérovi - flcristi47 | 27 (98/112) | 2018-09-02 | Tím zanikol - flcristi47 |
Sezóna | Názov tímu | Výsledky |
27 | Viitorul Bîrla† |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
12. miesto v Ligovom pohári. |
||
10. miesto v lige II.1. |
||
26 | Viitorul Bîrla |
Tím vypadol v 3. kole Národného pohára. |
2. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím postúpil do ligy II.1. |
||
1. miesto v lige III.1. |
||
25 | Viitorul Bîrla |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
3. miesto v Ligovom pohári. |
||
4. miesto v lige III.1. |
||
24 | Viitorul Bîrla |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
20. miesto v lige III.1. |
||
23 | THE MUSTANG FORCE |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
9. miesto v Ligovom pohári. |
||
16. miesto v lige III.1. |
||
22 | Drobeta |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
19. miesto v lige III.1. |