14 (63/112) |
2014-08-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - João Vitor Girardi |
14 (87/112) |
2014-08-27 |
Tím zanikol - João Vitor Girardi |
14 (89/112) |
2014-08-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luis Felipe Fla |
14 (112/112) |
2014-09-21 |
Tím zanikol - Luis Felipe Fla |
14 (112/112) |
2014-09-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - fing182 |
15 (23/112) |
2014-10-14 |
Tím zanikol - fing182 |
15 (23/112) |
2014-10-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lucas ba |
15 (46/112) |
2014-11-06 |
Tím zanikol - Lucas ba |
15 (46/112) |
2014-11-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - felipevenon |
15 (70/112) |
2014-11-30 |
Tím zanikol - felipevenon |
15 (109/112) |
2015-01-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - nightninja |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tím zanikol - nightninja |
16 (21/112) |
2015-02-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Victorgamer |
16 (44/112) |
2015-02-24 |
Tím zanikol - Victorgamer |
16 (44/112) |
2015-02-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - glovrem |
16 (68/112) |
2015-03-20 |
Tím zanikol - glovrem |
16 (68/112) |
2015-03-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bladeck |
16 (92/112) |
2015-04-13 |
Tím zanikol - Bladeck |
16 (92/112) |
2015-04-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - cesarcarvalho61 |
17 (3/112) |
2015-05-06 |
Tím zanikol - cesarcarvalho61 |
17 (3/112) |
2015-05-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - CaioZin |
17 (26/112) |
2015-05-29 |
Tím zanikol - CaioZin |
17 (26/112) |
2015-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Giovanni201 |
17 (50/112) |
2015-06-22 |
Tím zanikol - Giovanni201 |
17 (51/112) |
2015-06-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - 01dj |
17 (74/112) |
2015-07-16 |
Tím zanikol - 01dj |
17 (91/112) |
2015-08-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gabriel Cristovão |
18 (2/112) |
2015-08-25 |
Tím zanikol - Gabriel Cristovão |
18 (2/112) |
2015-08-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - eberth fernandes |
18 (25/112) |
2015-09-17 |
Tím zanikol - eberth fernandes |
18 (32/112) |
2015-09-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Herbert Roosevelt Barbosa |
18 (56/112) |
2015-10-18 |
Tím zanikol - Herbert Roosevelt Barbosa |
18 (103/112) |
2015-12-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mordekai |
19 (14/112) |
2015-12-27 |
Tím zanikol - Mordekai |
19 (14/112) |
2015-12-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Victor Matheus7 |
19 (37/112) |
2016-01-19 |
Tím zanikol - Victor Matheus7 |
19 (37/112) |
2016-01-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - junior710 |
19 (60/112) |
2016-02-11 |
Tím zanikol - junior710 |
19 (60/112) |
2016-02-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - flavio gta |
19 (83/112) |
2016-03-05 |
Tím zanikol - flavio gta |
19 (85/112) |
2016-03-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Junior Rodrigue |
19 (108/112) |
2016-03-30 |
Tím zanikol - Junior Rodrigue |
19 (109/112) |
2016-03-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - Layo Lisboa199 |
20 (20/112) |
2016-04-23 |
Tím zanikol - Layo Lisboa199 |
20 (21/112) |
2016-04-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - RYAN AUGUSTO |
20 (44/112) |
2016-05-17 |
Tím zanikol - RYAN AUGUSTO |
20 (45/112) |
2016-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - pinhh |
20 (68/112) |
2016-06-10 |
Tím zanikol - pinhh |
20 (68/112) |
2016-06-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Davison Rodrigues |
20 (92/112) |
2016-07-04 |
Tím zanikol - Davison Rodrigues |
20 (93/112) |
2016-07-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - pica pa |
21 (4/112) |
2016-07-28 |
Tím zanikol - pica pa |
21 (4/112) |
2016-07-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - lugaiotti |
21 (27/112) |
2016-08-20 |
Tím zanikol - lugaiotti |
21 (27/112) |
2016-08-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Matheuslix |
21 (50/112) |
2016-09-12 |
Tím zanikol - Matheuslix |
21 (50/112) |
2016-09-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nightcrawler5000 |
21 (74/112) |
2016-10-06 |
Tím zanikol - Nightcrawler5000 |
21 (75/112) |
2016-10-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - newdread |
21 (98/112) |
2016-10-30 |
Tím zanikol - newdread |
21 (100/112) |
2016-11-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - joaok2 |
22 (11/112) |
2016-11-24 |
Tím zanikol - joaok2 |
22 (20/112) |
2016-12-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - LoucoPlay |
22 (43/112) |
2016-12-26 |
Tím zanikol - LoucoPlay |
22 (46/112) |
2016-12-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - marcoscoelho |
22 (69/112) |
2017-01-21 |
Tím zanikol - marcoscoelho |
22 (69/112) |
2017-01-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - steffan santos |
22 (93/112) |
2017-02-14 |
Tím zanikol - steffan santos |
22 (98/112) |
2017-02-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - SeedS2 |
23 (9/112) |
2017-03-14 |
Tím zanikol - SeedS2 |
23 (9/112) |
2017-03-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Felipe Ricardo |
23 (32/112) |
2017-04-06 |
Tím zanikol - Felipe Ricardo |
23 (32/112) |
2017-04-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - luiz santos0 |
23 (74/112) |
2017-05-18 |
Tím zanikol - luiz santos0 |
23 (85/112) |
2017-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Graffzera |
23 (108/112) |
2017-06-21 |
Tím zanikol - Graffzera |
23 (109/112) |
2017-06-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - yuridemadeisos |
24 (20/112) |
2017-07-15 |
Tím zanikol - yuridemadeisos |
24 (21/112) |
2017-07-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - lucassous |
24 (45/112) |
2017-08-09 |
Tím zanikol - lucassous |
24 (45/112) |
2017-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Arnaldo de Almeida Souza |
24 (68/112) |
2017-09-01 |
Tím zanikol - Arnaldo de Almeida Souza |
24 (80/112) |
2017-09-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lucas MilFlows |
24 (103/112) |
2017-10-06 |
Tím zanikol - Lucas MilFlows |
25 (47/112) |
2017-12-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Savio Amaral |
25 (71/112) |
2017-12-25 |
Tím zanikol - Savio Amaral |
25 (71/112) |
2017-12-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - OrBackBr |
25 (95/112) |
2018-01-18 |
Tím zanikol - OrBackBr |
25 (95/112) |
2018-01-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - walistonr3 |
26 (6/112) |
2018-02-10 |
Tím zanikol - walistonr3 |
26 (6/112) |
2018-02-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - SauloJr |
26 (29/112) |
2018-03-05 |
Tím zanikol - SauloJr |
26 (30/112) |
2018-03-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - FIFAMEN |
26 (53/112) |
2018-03-29 |
Tím zanikol - FIFAMEN |
26 (62/112) |
2018-04-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lopes12 |
27 (74/112) |
2018-08-09 |
Tím zanikol - Lopes12 |
28 (28/112) |
2018-10-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - llirme |
28 (52/112) |
2018-11-07 |
Tím zanikol - llirme |
28 (61/112) |
2018-11-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - tiago fioretti |
28 (84/112) |
2018-12-09 |
Tím zanikol - tiago fioretti |
28 (87/112) |
2018-12-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - guilessa |
28 (110/112) |
2019-01-04 |
Tím zanikol - guilessa |
29 (5/112) |
2019-01-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - sagex |
29 (28/112) |
2019-02-03 |
Tím zanikol - sagex |
29 (29/112) |
2019-02-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - cjjunior |
29 (53/112) |
2019-02-28 |
Tím zanikol - cjjunior |
29 (57/112) |
2019-03-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - AuroraGX |
29 (80/112) |
2019-03-27 |
Tím zanikol - AuroraGX |
29 (82/112) |
2019-03-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alysson Wictor |
31 (36/112) |
2019-09-23 |
Tím zanikol - Alysson Wictor |