11 (38/112) |
2013-08-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - daielogari |
11 (61/112) |
2013-08-30 |
Tím zanikol - daielogari |
11 (64/112) |
2013-09-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - brianpalacio |
11 (88/112) |
2013-09-26 |
Tím zanikol - brianpalacio |
11 (90/112) |
2013-09-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - jorgedamian |
12 (2/112) |
2013-10-22 |
Tím zanikol - jorgedamian |
12 (9/112) |
2013-10-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Chiquito Mano Chanta |
12 (89/112) |
2014-01-17 |
Tím zanikol - Chiquito Mano Chanta |
12 (96/112) |
2014-01-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - damiancirianni |
13 (13/112) |
2014-02-22 |
Tím zanikol - damiancirianni |
13 (14/112) |
2014-02-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Manuel Ghys |
13 (38/112) |
2014-03-19 |
Tím zanikol - Manuel Ghys |
13 (69/112) |
2014-04-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - david levi |
13 (93/112) |
2014-05-13 |
Tím zanikol - david levi |
13 (101/112) |
2014-05-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Agustin2709 |
14 (12/112) |
2014-06-13 |
Tím zanikol - Agustin2709 |
14 (12/112) |
2014-06-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - crisneco |
14 (36/112) |
2014-07-07 |
Tím zanikol - crisneco |
14 (41/112) |
2014-07-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - depredawaffles |
14 (64/112) |
2014-08-04 |
Tím zanikol - depredawaffles |
14 (85/112) |
2014-08-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - JorgeStanganelli |
14 (109/112) |
2014-09-18 |
Tím zanikol - JorgeStanganelli |
15 (12/112) |
2014-10-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - MarquitosOMG |
15 (36/112) |
2014-10-27 |
Tím zanikol - MarquitosOMG |
15 (36/112) |
2014-10-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - curi126 |
15 (83/112) |
2014-12-13 |
Tím zanikol - curi126 |
15 (83/112) |
2014-12-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - elpeluu |
15 (106/112) |
2015-01-05 |
Tím zanikol - elpeluu |
15 (106/112) |
2015-01-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Christian360 |
16 (17/112) |
2015-01-28 |
Tím zanikol - Christian360 |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - maxi sosaa |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tím zanikol - maxi sosaa |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - pipitak |
16 (67/112) |
2015-03-19 |
Tím zanikol - pipitak |
16 (67/112) |
2015-03-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - juanmaesperanza |
16 (90/112) |
2015-04-11 |
Tím zanikol - juanmaesperanza |
16 (98/112) |
2015-04-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - tobìgo200 |
17 (9/112) |
2015-05-12 |
Tím zanikol - tobìgo200 |
17 (9/112) |
2015-05-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Felipe Guzman |
17 (33/112) |
2015-06-05 |
Tím zanikol - Felipe Guzman |
17 (33/112) |
2015-06-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - LukasMangiarotti |
17 (57/112) |
2015-06-29 |
Tím zanikol - LukasMangiarotti |
17 (57/112) |
2015-06-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - marcolottero13 |
17 (81/112) |
2015-07-23 |
Tím zanikol - marcolottero13 |
17 (81/112) |
2015-07-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Javier Nuñez |
17 (104/112) |
2015-08-15 |
Tím zanikol - Javier Nuñez |
17 (106/112) |
2015-08-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gaston ferreyra |
18 (17/112) |
2015-09-09 |
Tím zanikol - Gaston ferreyra |
18 (18/112) |
2015-09-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - caiman888 |
18 (41/112) |
2015-10-03 |
Tím zanikol - caiman888 |
18 (66/112) |
2015-10-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - nomb |
18 (89/112) |
2015-11-20 |
Tím zanikol - nomb |
18 (97/112) |
2015-11-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - diosvitor |
19 (13/112) |
2015-12-26 |
Tím zanikol - diosvitor |
19 (13/112) |
2015-12-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tiago Tolosa |
19 (37/112) |
2016-01-19 |
Tím zanikol - Tiago Tolosa |
19 (37/112) |
2016-01-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - colo122 |
19 (61/112) |
2016-02-12 |
Tím zanikol - colo122 |
19 (62/112) |
2016-02-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - JosephBusacca |
19 (86/112) |
2016-03-08 |
Tím zanikol - JosephBusacca |
19 (86/112) |
2016-03-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - facundo soccer |
19 (110/112) |
2016-04-01 |
Tím zanikol - facundo soccer |
19 (110/112) |
2016-04-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - elduoj123 |
20 (21/112) |
2016-04-24 |
Tím zanikol - elduoj123 |
20 (21/112) |
2016-04-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - pabloyrusta |
20 (45/112) |
2016-05-18 |
Tím zanikol - pabloyrusta |
20 (47/112) |
2016-05-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pablom19 |
20 (70/112) |
2016-06-12 |
Tím zanikol - Pablom19 |
20 (70/112) |
2016-06-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - lupi simonetti |
20 (94/112) |
2016-07-06 |
Tím zanikol - lupi simonetti |
20 (94/112) |
2016-07-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - BOTIN DE ORO |
21 (5/112) |
2016-07-29 |
Tím zanikol - BOTIN DE ORO |
21 (6/112) |
2016-07-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - kish |
21 (29/112) |
2016-08-22 |
Tím zanikol - kish |
21 (31/112) |
2016-08-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nchapecc |
21 (49/112) |
2016-09-11 |
Tím zanikol - Nchapecc |
21 (49/112) |
2016-09-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Panchooo |
21 (73/112) |
2016-10-05 |
Tím zanikol - Panchooo |
21 (81/112) |
2016-10-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lautaro Veliz |
21 (104/112) |
2016-11-05 |
Tím zanikol - Lautaro Veliz |
21 (105/112) |
2016-11-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - nicolas dalvano |
22 (16/112) |
2016-11-29 |
Tím zanikol - nicolas dalvano |
22 (30/112) |
2016-12-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ale Silva |
22 (53/112) |
2017-01-05 |
Tím zanikol - Ale Silva |
23 (1/112) |
2017-03-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lautaro Romero |
23 (25/112) |
2017-03-30 |
Tím zanikol - Lautaro Romero |
23 (29/112) |
2017-04-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ramiro2402 |
23 (53/112) |
2017-04-27 |
Tím zanikol - Ramiro2402 |