10 (25/112) |
2013-04-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - casian jurchela |
10 (48/112) |
2013-04-27 |
Tím zanikol - casian jurchela |
10 (55/112) |
2013-05-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - OverDoS3 |
10 (78/112) |
2013-05-27 |
Tím zanikol - OverDoS3 |
10 (81/112) |
2013-05-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - goodweed |
10 (104/112) |
2013-06-22 |
Tím zanikol - goodweed |
10 (105/112) |
2013-06-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - danuteu |
11 (16/112) |
2013-07-16 |
Tím zanikol - danuteu |
11 (17/112) |
2013-07-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - alexsinio |
11 (40/112) |
2013-08-09 |
Tím zanikol - alexsinio |
11 (44/112) |
2013-08-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - davidesc |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tím zanikol - davidesc |
11 (69/112) |
2013-09-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - mosteoru |
11 (96/112) |
2013-10-04 |
Tím zanikol - mosteoru |
12 (41/112) |
2013-11-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - claudiu2007 |
12 (64/112) |
2013-12-23 |
Tím zanikol - claudiu2007 |
12 (64/112) |
2013-12-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Adussu13 |
12 (88/112) |
2014-01-16 |
Tím zanikol - Adussu13 |
12 (90/112) |
2014-01-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ujica Mada |
13 (1/112) |
2014-02-10 |
Tím zanikol - Ujica Mada |
13 (8/112) |
2014-02-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Emanoil Lazarovici |
13 (31/112) |
2014-03-12 |
Tím zanikol - Emanoil Lazarovici |
13 (35/112) |
2014-03-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - gratyd |
13 (60/112) |
2014-04-10 |
Tím zanikol - gratyd |
13 (60/112) |
2014-04-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tivadar Iasko |
13 (83/112) |
2014-05-03 |
Tím zanikol - Tivadar Iasko |
13 (87/112) |
2014-05-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vlad Raducan |
13 (110/112) |
2014-05-30 |
Tím zanikol - Vlad Raducan |
14 (25/112) |
2014-06-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - swampy12 |
14 (48/112) |
2014-07-19 |
Tím zanikol - swampy12 |
14 (48/112) |
2014-07-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - danibecheru123 |
14 (71/112) |
2014-08-11 |
Tím zanikol - danibecheru123 |
14 (71/112) |
2014-08-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vlad 777 |
14 (95/112) |
2014-09-04 |
Tím zanikol - Vlad 777 |
14 (99/112) |
2014-09-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - khlauss |
17 (12/112) |
2015-05-15 |
Tím zanikol - khlauss |