9 (75/112) |
2013-02-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - kurtlar vadisi |
9 (98/112) |
2013-02-24 |
Tým zanikl - kurtlar vadisi |
9 (98/112) |
2013-02-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - hacıabi55 |
10 (9/112) |
2013-03-19 |
Tým zanikl - hacıabi55 |
10 (11/112) |
2013-03-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Charwizard |
10 (34/112) |
2013-04-13 |
Tým zanikl - Charwizard |
10 (41/112) |
2013-04-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - MEHMET ERBAY |
10 (64/112) |
2013-05-13 |
Tým zanikl - MEHMET ERBAY |
10 (69/112) |
2013-05-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - 33levo33 |
10 (92/112) |
2013-06-10 |
Tým zanikl - 33levo33 |
10 (95/112) |
2013-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - ahmet50 |
11 (6/112) |
2013-07-06 |
Tým zanikl - ahmet50 |
11 (8/112) |
2013-07-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Hüseyin Nalkesen |
11 (35/112) |
2013-08-04 |
Tým zanikl - Hüseyin Nalkesen |
11 (35/112) |
2013-08-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Okan Karaçil |
11 (58/112) |
2013-08-27 |
Tým zanikl - Okan Karaçil |
11 (60/112) |
2013-08-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sami Torbali |
11 (84/112) |
2013-09-22 |
Tým zanikl - Sami Torbali |
11 (85/112) |
2013-09-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Yağız Öztürk |
11 (108/112) |
2013-10-16 |
Tým zanikl - Yağız Öztürk |
11 (108/112) |
2013-10-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - cemok |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tým zanikl - cemok |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - emrah123 |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tým zanikl - emrah123 |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - doraninho |
12 (66/112) |
2013-12-25 |
Tým zanikl - doraninho |
12 (68/112) |
2013-12-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - ferhat aykut |
12 (91/112) |
2014-01-19 |
Tým zanikl - ferhat aykut |
12 (95/112) |
2014-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - emir074 |
13 (6/112) |
2014-02-15 |
Tým zanikl - emir074 |
13 (6/112) |
2014-02-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - ati varka |
13 (29/112) |
2014-03-10 |
Tým zanikl - ati varka |
13 (34/112) |
2014-03-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Razboc |
13 (58/112) |
2014-04-08 |
Tým zanikl - Razboc |
13 (59/112) |
2014-04-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - hulki |
13 (82/112) |
2014-05-02 |
Tým zanikl - hulki |
13 (88/112) |
2014-05-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - muzaffervolkan |
13 (111/112) |
2014-05-31 |
Tým zanikl - muzaffervolkan |
13 (111/112) |
2014-05-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - duplexx12 |
14 (22/112) |
2014-06-23 |
Tým zanikl - duplexx12 |
14 (22/112) |
2014-06-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - shilaybe35 |
14 (45/112) |
2014-07-16 |
Tým zanikl - shilaybe35 |
14 (45/112) |
2014-07-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - enessalman |
14 (69/112) |
2014-08-09 |
Tým zanikl - enessalman |
14 (71/112) |
2014-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - yagmur447 |
14 (94/112) |
2014-09-03 |
Tým zanikl - yagmur447 |
14 (97/112) |
2014-09-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - mertcangs31 |
15 (8/112) |
2014-09-29 |
Tým zanikl - mertcangs31 |
15 (9/112) |
2014-09-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - cancertel |
15 (32/112) |
2014-10-23 |
Tým zanikl - cancertel |
15 (35/112) |
2014-10-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - GençFenerbahçeli |
15 (58/112) |
2014-11-18 |
Tým zanikl - GençFenerbahçeli |
15 (70/112) |
2014-11-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - ekin35 |
15 (93/112) |
2014-12-23 |
Tým zanikl - ekin35 |
15 (96/112) |
2014-12-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - hortum1581 |
16 (7/112) |
2015-01-18 |
Tým zanikl - hortum1581 |
16 (7/112) |
2015-01-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - sneijde |
16 (30/112) |
2015-02-10 |
Tým zanikl - sneijde |
16 (32/112) |
2015-02-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - axhi |
16 (56/112) |
2015-03-08 |
Tým zanikl - axhi |
16 (62/112) |
2015-03-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - ngvfcgcv |
16 (85/112) |
2015-04-06 |
Tým zanikl - ngvfcgcv |
16 (90/112) |
2015-04-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - tff123 |
17 (1/112) |
2015-05-04 |
Tým zanikl - tff123 |
17 (2/112) |
2015-05-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mehmet Ali Avunç |
17 (25/112) |
2015-05-28 |
Tým zanikl - Mehmet Ali Avunç |
17 (27/112) |
2015-05-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - saksafon1299 |
17 (50/112) |
2015-06-22 |
Tým zanikl - saksafon1299 |
17 (56/112) |
2015-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - murat 1 |
17 (79/112) |
2015-07-21 |
Tým zanikl - murat 1 |
17 (82/112) |
2015-07-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ispatlı |
17 (105/112) |
2015-08-16 |
Tým zanikl - Ispatlı |
24 (28/112) |
2017-07-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - mehmetbaba01 |
24 (51/112) |
2017-08-15 |
Tým zanikl - mehmetbaba01 |
24 (52/112) |
2017-08-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ozgun Hamza |
24 (75/112) |
2017-09-08 |
Tým zanikl - Ozgun Hamza |
24 (75/112) |
2017-09-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - ooğuz |
24 (98/112) |
2017-10-01 |
Tým zanikl - ooğuz |
24 (103/112) |
2017-10-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mustafa74 |
25 (15/112) |
2017-10-30 |
Tým zanikl - Mustafa74 |
25 (24/112) |
2017-11-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - yvz |
25 (47/112) |
2017-12-01 |
Tým zanikl - yvz |
25 (49/112) |
2017-12-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - kaska12 |
25 (72/112) |
2017-12-26 |
Tým zanikl - kaska12 |
25 (73/112) |
2017-12-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - mustafaceylan |
25 (96/112) |
2018-01-19 |
Tým zanikl - mustafaceylan |
25 (97/112) |
2018-01-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - hatipheto |
26 (8/112) |
2018-02-12 |
Tým zanikl - hatipheto |
26 (8/112) |
2018-02-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Oğuzhan Ateş |
26 (31/112) |
2018-03-07 |
Tým zanikl - Oğuzhan Ateş |
26 (31/112) |
2018-03-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - fejry |
26 (54/112) |
2018-03-30 |
Tým zanikl - fejry |
26 (61/112) |
2018-04-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - iskendermete |
26 (84/112) |
2018-04-29 |
Tým zanikl - iskendermete |