Sezóna | Datum | Událost | 10 (14/112) | 2013-03-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Alexander1994 | 10 (37/112) | 2013-04-16 | Tým zanikl - Alexander1994 | 10 (55/112) | 2013-05-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Dezzo | 10 (78/112) | 2013-05-27 | Tým zanikl - Dezzo | 10 (90/112) | 2013-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - fxnorra | 11 (9/112) | 2013-07-09 | Tým zanikl - fxnorra | 11 (10/112) | 2013-07-10 | Tým byl přidělen manažerovi - gabbe10 | 11 (33/112) | 2013-08-02 | Tým zanikl - gabbe10 | 11 (38/112) | 2013-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - pilp | 11 (61/112) | 2013-08-30 | Tým zanikl - pilp | 12 (7/112) | 2013-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Molin1987 | 12 (30/112) | 2013-11-19 | Tým zanikl - Molin1987 | 12 (34/112) | 2013-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - simme00 | 12 (57/112) | 2013-12-16 | Tým zanikl - simme00 | 12 (57/112) | 2013-12-16 | Tým byl přidělen manažerovi - abdi11 | 12 (80/112) | 2014-01-08 | Tým zanikl - abdi11 | 12 (80/112) | 2014-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - 1lleeezzhh | 12 (103/112) | 2014-01-31 | Tým zanikl - 1lleeezzhh | 12 (106/112) | 2014-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - felixen01 | 13 (17/112) | 2014-02-26 | Tým zanikl - felixen01 | 13 (18/112) | 2014-02-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Kristoffer Hedlund | 13 (22/112) | 2014-03-03 | Tým zanikl - Kristoffer Hedlund | 13 (39/112) | 2014-03-20 | Tým byl přidělen manažerovi - holso96 | 13 (62/112) | 2014-04-12 | Tým zanikl - holso96 | 14 (16/112) | 2014-06-17 | Tým byl přidělen manažerovi - drsocrates79 | 14 (39/112) | 2014-07-10 | Tým zanikl - drsocrates79 | 14 (40/112) | 2014-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Baul | 14 (63/112) | 2014-08-03 | Tým zanikl - Baul | 14 (63/112) | 2014-08-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Butthurt | 14 (86/112) | 2014-08-26 | Tým zanikl - Butthurt | 14 (89/112) | 2014-08-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Svante3 | 15 (8/112) | 2014-09-29 | Tým zanikl - Svante3 | 15 (17/112) | 2014-10-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Filip B 1 | 15 (40/112) | 2014-10-31 | Tým zanikl - Filip B 1 | 15 (42/112) | 2014-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - henrike1975 | 19 (84/112) | 2016-03-06 | Tým zanikl - henrike1975 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
19 | Everton boys 97257 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize III.4. |
||
18 | Everton boys |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.4. |
||
6. místo v lize III.8. |
||
17 | Everton boys |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize III.8. |
||
16 | Everton boys |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.8. |
||
13. místo v lize III.11. |
||
15 | Everton boys |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v lize III.11. |
||
14 | Seguis pojkar |
15. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.11. |
||
14. místo v lize III.14. |
||
13 | Tottenham Spurs FC† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.14. |
||
18. místo v lize III.10. |
||
12 | Talangfabrikens FC |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.10. |
||
20. místo v lize IV.1. |
||
11 | Pilp FC 97257 † |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
18. místo v lize IV.1. |
||
10 | Team noname 97257 |
513. místo v národním poháru. |
20. místo v lize IV.1. |
||
9 | Team noname 97257 |
1025. místo v národním poháru. |
21. místo v lize IV.1. |