9 (20/112) |
2012-12-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Annapskov |
9 (50/112) |
2013-01-07 |
Tým zanikl - Annapskov |
9 (74/112) |
2013-01-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Manchester Athletic |
9 (97/112) |
2013-02-23 |
Tým zanikl - Manchester Athletic |
9 (102/112) |
2013-02-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - bezumnyyyxxx |
10 (15/112) |
2013-03-25 |
Tým zanikl - bezumnyyyxxx |
10 (18/112) |
2013-03-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - troopac |
10 (41/112) |
2013-04-20 |
Tým zanikl - troopac |
10 (54/112) |
2013-05-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - maxnesm |
10 (77/112) |
2013-05-26 |
Tým zanikl - maxnesm |
10 (110/112) |
2013-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - edo161 |
11 (21/112) |
2013-07-21 |
Tým zanikl - edo161 |
11 (22/112) |
2013-07-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - gavrik42 |
11 (45/112) |
2013-08-14 |
Tým zanikl - gavrik42 |
11 (46/112) |
2013-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - m9co |
11 (69/112) |
2013-09-07 |
Tým zanikl - m9co |
11 (73/112) |
2013-09-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tame |
11 (96/112) |
2013-10-04 |
Tým zanikl - Tame |
11 (100/112) |
2013-10-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Christoffer Mar Smith |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tým zanikl - Christoffer Mar Smith |
13 (39/112) |
2014-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Safarov Adel |
13 (62/112) |
2014-04-12 |
Tým zanikl - Safarov Adel |
13 (91/112) |
2014-05-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bruno Bruno |
14 (2/112) |
2014-06-03 |
Tým zanikl - Bruno Bruno |
14 (6/112) |
2014-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - prokhor solokhin |
14 (29/112) |
2014-06-30 |
Tým zanikl - prokhor solokhin |
14 (29/112) |
2014-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - muntesem |
14 (53/112) |
2014-07-24 |
Tým zanikl - muntesem |
14 (90/112) |
2014-08-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - egorkazu |
15 (1/112) |
2014-09-22 |
Tým zanikl - egorkazu |
15 (43/112) |
2014-11-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - dalsin |
15 (66/112) |
2014-11-26 |
Tým zanikl - dalsin |
15 (91/112) |
2014-12-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Red Army |
16 (2/112) |
2015-01-13 |
Tým zanikl - Red Army |
16 (2/112) |
2015-01-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - smexnando |
16 (25/112) |
2015-02-05 |
Tým zanikl - smexnando |
16 (25/112) |
2015-02-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Aleksey Aleksey |
16 (48/112) |
2015-02-28 |
Tým zanikl - Aleksey Aleksey |
16 (48/112) |
2015-02-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - almaz73reg |
16 (71/112) |
2015-03-23 |
Tým zanikl - almaz73reg |
16 (71/112) |
2015-03-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pina Cabral |
18 (19/112) |
2015-09-11 |
Tým zanikl - Pina Cabral |