1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - satir3 |
1 (68/112) |
2010-08-13 |
Tým zanikl - satir3 |
1 (110/112) |
2010-09-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - okurka5555 |
2 (21/112) |
2010-10-17 |
Tým zanikl - okurka5555 |
2 (22/112) |
2010-10-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - dlwjdgns |
2 (46/112) |
2010-11-11 |
Tým zanikl - dlwjdgns |
2 (46/112) |
2010-11-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Trusan |
2 (69/112) |
2010-12-04 |
Tým zanikl - Trusan |
2 (69/112) |
2010-12-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kryl01 |
3 (6/112) |
2011-01-22 |
Tým zanikl - Kryl01 |
3 (10/112) |
2011-01-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Adam Kousal |
3 (33/112) |
2011-02-18 |
Tým zanikl - Adam Kousal |
3 (35/112) |
2011-02-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - kalisnik |
3 (43/112) |
2011-02-28 |
Tým zanikl - kalisnik |
3 (48/112) |
2011-03-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - michelinek2 |
3 (73/112) |
2011-03-30 |
Tým zanikl - michelinek2 |
3 (112/112) |
2011-05-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kimi Kaspi |
4 (23/112) |
2011-05-31 |
Tým zanikl - Kimi Kaspi |
4 (23/112) |
2011-05-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - tomer7 |
4 (46/112) |
2011-06-23 |
Tým zanikl - tomer7 |
4 (50/112) |
2011-06-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - iceman07 |
4 (73/112) |
2011-07-20 |
Tým zanikl - iceman07 |
4 (73/112) |
2011-07-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - srea1971 |
4 (96/112) |
2011-08-12 |
Tým zanikl - srea1971 |
4 (96/112) |
2011-08-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - pornocasak123 |
5 (7/112) |
2011-09-04 |
Tým zanikl - pornocasak123 |
5 (7/112) |
2011-09-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Eangelo |
5 (30/112) |
2011-09-27 |
Tým zanikl - Eangelo |
5 (30/112) |
2011-09-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - 3t1nus |
5 (53/112) |
2011-10-20 |
Tým zanikl - 3t1nus |
5 (56/112) |
2011-10-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - luismsmcarvalho |
5 (81/112) |
2011-11-17 |
Tým zanikl - luismsmcarvalho |
5 (81/112) |
2011-11-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kosonovci |
9 (83/112) |
2013-02-09 |
Tým zanikl - Kosonovci |