Sezóna | Datum | Událost | 7 (58/112) | 2012-06-05 | Tým byl přidělen manažerovi - aLpeReN5461 | 7 (81/112) | 2012-06-28 | Tým zanikl - aLpeReN5461 | 7 (81/112) | 2012-06-28 | Tým byl přidělen manažerovi - bærış | 7 (104/112) | 2012-07-21 | Tým zanikl - bærış | 7 (104/112) | 2012-07-21 | Tým byl přidělen manažerovi - xlite7 | 8 (15/112) | 2012-08-13 | Tým zanikl - xlite7 | 8 (15/112) | 2012-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - erdal61ts | 8 (38/112) | 2012-09-05 | Tým zanikl - erdal61ts | 8 (38/112) | 2012-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - perezbro | 8 (61/112) | 2012-09-28 | Tým zanikl - perezbro | 8 (62/112) | 2012-09-29 | Tým byl přidělen manažerovi - AkanZee | 8 (85/112) | 2012-10-22 | Tým zanikl - AkanZee | 8 (87/112) | 2012-10-24 | Tým byl přidělen manažerovi - furkan275 | 8 (110/112) | 2012-11-16 | Tým zanikl - furkan275 | 8 (110/112) | 2012-11-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Babos54 | 9 (23/112) | 2012-12-11 | Tým zanikl - Babos54 | 9 (23/112) | 2012-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - kemal candır | 9 (46/112) | 2013-01-03 | Tým zanikl - kemal candır | 9 (46/112) | 2013-01-03 | Tým byl přidělen manažerovi - ogi52 | 9 (69/112) | 2013-01-26 | Tým zanikl - ogi52 | 9 (69/112) | 2013-01-26 | Tým byl přidělen manažerovi - RABERİMCEMS | 9 (92/112) | 2013-02-18 | Tým zanikl - RABERİMCEMS | 9 (92/112) | 2013-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - isa28 | 10 (3/112) | 2013-03-13 | Tým zanikl - isa28 | 10 (92/112) | 2013-06-10 | Tým byl přidělen manažerovi - onurs | 11 (3/112) | 2013-07-03 | Tým zanikl - onurs | 11 (6/112) | 2013-07-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Salih Yıldız | 11 (29/112) | 2013-07-29 | Tým zanikl - Salih Yıldız | 11 (29/112) | 2013-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - enskgc | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým zanikl - enskgc | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - cemalcan61 | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým zanikl - cemalcan61 | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým byl přidělen manažerovi - kerem74 | 11 (99/112) | 2013-10-07 | Tým zanikl - kerem74 | 11 (100/112) | 2013-10-08 | Tým byl přidělen manažerovi - cagla112000 | 12 (11/112) | 2013-10-31 | Tým zanikl - cagla112000 | 12 (11/112) | 2013-10-31 | Tým byl přidělen manažerovi - kulanıcıyım | 12 (34/112) | 2013-11-23 | Tým zanikl - kulanıcıyım | 12 (34/112) | 2013-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - MERTGS | 13 (4/112) | 2014-02-13 | Tým zanikl - MERTGS | 14 (4/112) | 2014-06-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Ahmet Bayır | 14 (27/112) | 2014-06-28 | Tým zanikl - Ahmet Bayır | 14 (27/112) | 2014-06-28 | Tým byl přidělen manažerovi - 64uşak | 14 (50/112) | 2014-07-21 | Tým zanikl - 64uşak | 14 (50/112) | 2014-07-21 | Tým byl přidělen manažerovi - srht1071 | 14 (73/112) | 2014-08-13 | Tým zanikl - srht1071 | 14 (75/112) | 2014-08-15 | Tým byl přidělen manažerovi - ibrahim51 | 14 (98/112) | 2014-09-07 | Tým zanikl - ibrahim51 | 14 (101/112) | 2014-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - bayram acr | 15 (12/112) | 2014-10-03 | Tým zanikl - bayram acr |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | acarlar† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.21. |
||
45 | acarlar† |
2. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.21. |
||
44 | acarlar† |
13. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.21. |
||
43 | acarlar† |
11. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.21. |
||
42 | acarlar† |
18. místo v lize IV.21. |
41 | acarlar† |
15. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.21. |
||
40 | acarlar† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.21. |
||
39 | acarlar† |
12. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.21. |
||
38 | acarlar† |
20. místo v lize IV.21. |
37 | acarlar† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.21. |
||
36 | acarlar† |
16. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.21. |
||
35 | acarlar† |
14. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.21. |
||
34 | acarlar† |
19. místo v lize IV.21. |
33 | acarlar† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.21. |
||
32 | acarlar† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.21. |
||
31 | acarlar† |
18. místo v lize IV.21. |
30 | acarlar† |
20. místo v lize IV.21. |
29 | acarlar† |
20. místo v lize IV.21. |
28 | acarlar† |
20. místo v lize IV.21. |
27 | acarlar† |
17. místo v lize IV.21. |
26 | acarlar† |
22. místo v lize IV.21. |
25 | acarlar† |
18. místo v lize IV.21. |
24 | acarlar† |
21. místo v lize IV.21. |
23 | acarlar† |
22. místo v lize IV.21. |
22 | acarlar† |
22. místo v lize IV.21. |
21 | acarlar† |
20. místo v lize IV.21. |
20 | acarlar† |
20. místo v lize IV.21. |
19 | acarlar† |
20. místo v lize IV.21. |
18 | acarlar† |
22. místo v lize IV.21. |
17 | acarlar† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.21. |
||
16 | acarlar† |
22. místo v lize IV.21. |
15 | acarlar† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy IV.21. |
||
Prohra v baráži o záchranu v lize III.5. |
||
18. místo v lize III.5. |
||
14 | fc sanane† |
13. místo v Ligovém poháru. |
Tým postoupil do ligy III.5. |
||
1. místo v lize IV.37. |
||
13 | 1905GALATASARAY 87308 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
1024. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.37. |
||
10. místo v lize III.1. |
||
12 | 1905GALATASARAY |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.1. |
||
1. místo v lize IV.1. |
||
11 | Bartın FC |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.1. |
||
10 | Espiye Spor 28 |
2049. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.1. |
||
9 | Türkischer sc. |
1025. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy IV.1. |
||
1. místo v lize V.2. |
||
8 | seleçåo |
513. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
2049. místo v Superligovém poháru. |
||
13. místo v lize V.2. |
||
7 | akhısarspor |
1. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.2. |