Sezóna | Datum | Událost | 7 (53/112) | 2012-05-31 | Tým byl přidělen manažerovi - gruby9696 | 7 (76/112) | 2012-06-23 | Tým zanikl - gruby9696 | 7 (76/112) | 2012-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - rabiej152 | 7 (99/112) | 2012-07-16 | Tým zanikl - rabiej152 | 7 (99/112) | 2012-07-16 | Tým byl přidělen manažerovi - deba456 | 8 (10/112) | 2012-08-08 | Tým zanikl - deba456 | 8 (10/112) | 2012-08-08 | Tým byl přidělen manažerovi - krzyssiek20 | 8 (33/112) | 2012-08-31 | Tým zanikl - krzyssiek20 | 8 (33/112) | 2012-08-31 | Tým byl přidělen manažerovi - mako3255 | 8 (56/112) | 2012-09-23 | Tým zanikl - mako3255 | 8 (56/112) | 2012-09-23 | Tým byl přidělen manažerovi - madera79 | 8 (79/112) | 2012-10-16 | Tým zanikl - madera79 | 8 (103/112) | 2012-11-09 | Tým byl přidělen manažerovi - L E W A N D O W S K I | 9 (14/112) | 2012-12-02 | Tým zanikl - L E W A N D O W S K I | 9 (14/112) | 2012-12-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Kubex311 | 9 (37/112) | 2012-12-25 | Tým zanikl - Kubex311 | 9 (39/112) | 2012-12-27 | Tým byl přidělen manažerovi - disc89 | 9 (63/112) | 2013-01-20 | Tým zanikl - disc89 | 9 (63/112) | 2013-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - pat144 | 9 (86/112) | 2013-02-12 | Tým zanikl - pat144 | 9 (86/112) | 2013-02-12 | Tým byl přidělen manažerovi - szymon312 | 9 (109/112) | 2013-03-07 | Tým zanikl - szymon312 | 9 (110/112) | 2013-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - slajer68 | 10 (47/112) | 2013-04-26 | Tým zanikl - slajer68 | 10 (66/112) | 2013-05-15 | Tým byl přidělen manažerovi - sowik | 10 (90/112) | 2013-06-08 | Tým zanikl - sowik | 10 (93/112) | 2013-06-11 | Tým byl přidělen manažerovi - maksiusonik | 11 (4/112) | 2013-07-04 | Tým zanikl - maksiusonik | 11 (30/112) | 2013-07-30 | Tým byl přidělen manažerovi - łasko12 | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým zanikl - łasko12 | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Marian96 | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým zanikl - Marian96 | 11 (79/112) | 2013-09-17 | Tým byl přidělen manažerovi - matiśma14 | 11 (102/112) | 2013-10-10 | Tým zanikl - matiśma14 | 12 (110/112) | 2014-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - miki4321 | 13 (23/112) | 2014-03-04 | Tým zanikl - miki4321 | 13 (23/112) | 2014-03-04 | Tým byl přidělen manažerovi - MJ1994 | 13 (46/112) | 2014-03-27 | Tým zanikl - MJ1994 | 13 (46/112) | 2014-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - tobix100 | 13 (69/112) | 2014-04-19 | Tým zanikl - tobix100 | 13 (69/112) | 2014-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Marcin Bielicki | 13 (92/112) | 2014-05-12 | Tým zanikl - Marcin Bielicki | 13 (92/112) | 2014-05-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Damian1991EL | 14 (3/112) | 2014-06-04 | Tým zanikl - Damian1991EL | 14 (12/112) | 2014-06-13 | Tým byl přidělen manažerovi - lukaszlee | 14 (35/112) | 2014-07-06 | Tým zanikl - lukaszlee | 14 (35/112) | 2014-07-06 | Tým byl přidělen manažerovi - DanielKSG19G48 | 14 (58/112) | 2014-07-29 | Tým zanikl - DanielKSG19G48 | 15 (15/112) | 2014-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - karolczak13 | 15 (38/112) | 2014-10-29 | Tým zanikl - karolczak13 | 15 (41/112) | 2014-11-01 | Tým byl přidělen manažerovi - marcin03101 | 15 (64/112) | 2014-11-24 | Tým zanikl - marcin03101 | 15 (64/112) | 2014-11-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Panyszer | 15 (87/112) | 2014-12-17 | Tým zanikl - Panyszer | 15 (89/112) | 2014-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - barcabartek10 | 15 (112/112) | 2015-01-11 | Tým zanikl - barcabartek10 | 15 (112/112) | 2015-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Greniu | 16 (23/112) | 2015-02-03 | Tým zanikl - Greniu | 16 (23/112) | 2015-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - szymonGLKS | 16 (46/112) | 2015-02-26 | Tým zanikl - szymonGLKS | 16 (46/112) | 2015-02-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Sebastian Wrtkw | 16 (69/112) | 2015-03-21 | Tým zanikl - Sebastian Wrtkw | 16 (69/112) | 2015-03-21 | Tým byl přidělen manažerovi - daro869 | 16 (92/112) | 2015-04-13 | Tým zanikl - daro869 | 16 (93/112) | 2015-04-14 | Tým byl přidělen manažerovi - nicpon231 | 17 (4/112) | 2015-05-07 | Tým zanikl - nicpon231 | 17 (4/112) | 2015-05-07 | Tým byl přidělen manažerovi - kamil4321 | 17 (27/112) | 2015-05-30 | Tým zanikl - kamil4321 | 17 (27/112) | 2015-05-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Ersztek | 17 (50/112) | 2015-06-22 | Tým zanikl - Ersztek |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Nawała Gaj† |
11. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.42. |
||
45 | Nawała Gaj† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.42. |
||
44 | Nawała Gaj† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.42. |
||
43 | Nawała Gaj† |
10. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.42. |
||
42 | Nawała Gaj† |
2. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.42. |
||
41 | Nawała Gaj† |
4. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.42. |
||
40 | Nawała Gaj† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.42. |
||
39 | Nawała Gaj† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.42. |
||
38 | Nawała Gaj† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.42. |
||
37 | Nawała Gaj† |
8. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.42. |
||
36 | Nawała Gaj† |
16. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.42. |
||
35 | Nawała Gaj† |
13. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.42. |
||
34 | Nawała Gaj† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.42. |
||
33 | Nawała Gaj† |
11. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.42. |
||
32 | Nawała Gaj† |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.42. |
||
31 | Nawała Gaj† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.42. |
||
30 | Nawała Gaj† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.42. |
||
29 | Nawała Gaj† |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.42. |
||
28 | Nawała Gaj† |
16. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.42. |
||
27 | Nawała Gaj† |
13. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.42. |
||
26 | Nawała Gaj† |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.42. |
||
25 | Nawała Gaj† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.42. |
||
24 | Nawała Gaj† |
6. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.42. |
||
23 | Nawała Gaj† |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.42. |
||
22 | Nawała Gaj† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.42. |
||
21 | Nawała Gaj† |
14. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.42. |
||
20 | Nawała Gaj† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.42. |
||
19 | Nawała Gaj† |
10. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.42. |
||
18 | Nawała Gaj† |
7. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.42. |
||
17 | Nawała Gaj† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.42. |
||
18. místo v lize IV.13. |
||
16 | zieloni przygorze |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.13. |
||
15 | Zks 1938 |
16. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.13. |
||
14. místo v lize IV.57. |
||
14 | Górnik Zabrze† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.57. |
||
13 | RagnarLothbrok |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.57. |
||
16. místo v lize V.39. |
||
12 | Błękitni Dobiegniew† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.39. |
||
11 | Błękitni Dobiegniew |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.39. |
||
12. místo v lize V.6. |
||
10 | slajer club |
2049. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize V.6. |
||
9 | BVB Borussia Dortmund BVB |
2049. místo v národním poháru. |
20. místo v lize V.6. |
||
8 | Orliki Sokolnik |
1025. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.6. |
||
17. místo v lize V.124. |
||
7 | F.C Kowala |
2049. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
2049. místo v Superligovém poháru. |
||
9. místo v lize V.124. |
||
6 | Team noname 68174 |
2049. místo v národním poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize V.124. |
||
5 | Team noname 68174 |
4097. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize V.124. |