Sezóna | Datum | Událost | 4 (75/112) | 2011-07-22 | Tým byl přidělen manažerovi - adrianxiri | 5 (11/112) | 2011-09-08 | Tým zanikl - adrianxiri | 5 (11/112) | 2011-09-08 | Tým byl přidělen manažerovi - eskri | 5 (36/112) | 2011-10-03 | Tým zanikl - eskri | 7 (36/112) | 2012-05-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Robert Dominguez | 7 (59/112) | 2012-06-06 | Tým zanikl - Robert Dominguez | 7 (59/112) | 2012-06-06 | Tým byl přidělen manažerovi - emiciclo | 8 (9/112) | 2012-08-07 | Tým zanikl - emiciclo | 8 (9/112) | 2012-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - saw97 | 8 (32/112) | 2012-08-30 | Tým zanikl - saw97 | 8 (32/112) | 2012-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - adrian ma | 8 (55/112) | 2012-09-22 | Tým zanikl - adrian ma | 8 (66/112) | 2012-10-03 | Tým byl přidělen manažerovi - marzo 2002 | 8 (89/112) | 2012-10-26 | Tým zanikl - marzo 2002 | 8 (93/112) | 2012-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Daviddsb | 9 (20/112) | 2012-12-08 | Tým zanikl - Daviddsb | 9 (23/112) | 2012-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - JAvier002 | 9 (46/112) | 2013-01-03 | Tým zanikl - JAvier002 | 9 (80/112) | 2013-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Salvi de Jerez | 9 (103/112) | 2013-03-01 | Tým zanikl - Salvi de Jerez | 10 (19/112) | 2013-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Mister77 | 10 (56/112) | 2013-05-05 | Tým zanikl - Mister77 | 10 (97/112) | 2013-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - iiVaaN99 | 11 (8/112) | 2013-07-08 | Tým zanikl - iiVaaN99 | 11 (8/112) | 2013-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - manopla | 11 (31/112) | 2013-07-31 | Tým zanikl - manopla | 11 (33/112) | 2013-08-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Villaalex | 11 (56/112) | 2013-08-25 | Tým zanikl - Villaalex | 11 (56/112) | 2013-08-25 | Tým byl přidělen manažerovi - CMoreno | 11 (91/112) | 2013-09-29 | Tým zanikl - CMoreno | 11 (102/112) | 2013-10-10 | Tým byl přidělen manažerovi - xaky91 | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Tým zanikl - xaky91 | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - noegenis | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým zanikl - noegenis | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - davidchicha | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým zanikl - davidchicha | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Mega3000 | 13 (27/112) | 2014-03-08 | Tým zanikl - Mega3000 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Infiernos FC† |
18. místo v lize IV.40. |
45 | Infiernos FC† |
21. místo v lize IV.40. |
44 | Infiernos FC† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.40. |
||
43 | Infiernos FC† |
22. místo v lize IV.40. |
42 | Infiernos FC† |
22. místo v lize IV.40. |
41 | Infiernos FC† |
21. místo v lize IV.40. |
40 | Infiernos FC† |
21. místo v lize IV.40. |
39 | Infiernos FC† |
22. místo v lize IV.40. |
38 | Infiernos FC† |
22. místo v lize IV.40. |
37 | Infiernos FC† |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.40. |
||
36 | Infiernos FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.40. |
||
35 | Infiernos FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.40. |
||
34 | Infiernos FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.40. |
||
33 | Infiernos FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.40. |
||
32 | Infiernos FC† |
6. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.40. |
||
31 | Infiernos FC† |
8. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.40. |
||
30 | Infiernos FC† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.40. |
||
29 | Infiernos FC† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.40. |
||
28 | Infiernos FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.40. |
||
27 | Infiernos FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.40. |
||
26 | Infiernos FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.40. |
||
25 | Infiernos FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.40. |
||
24 | Infiernos FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.40. |
||
23 | Infiernos FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.40. |
||
22 | Infiernos FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.40. |
||
21 | Infiernos FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.40. |
||
20 | Infiernos FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.40. |
||
19 | Infiernos FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.40. |
||
18 | Infiernos FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.40. |
||
17 | Infiernos FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.40. |
||
16 | Infiernos FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.40. |
||
15 | Infiernos FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.40. |
||
14 | Infiernos FC† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.40. |
||
13. místo v lize III.2. |
||
13 | Infiernos FC† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize III.2. |
||
12 | Infiernos FC |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.2. |
||
3. místo v lize IV.1. |
||
11 | FCBarcelona 65429 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.1. |
||
12. místo v lize IV.33. |
||
10 | Team noname 65429 |
1025. místo v národním poháru. |
21. místo v lize IV.33. |
||
9 | Sportiva Racing Club |
513. místo v národním poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.33. |
||
8 | Team noname 65429 |
1025. místo v národním poháru. |
18. místo v lize IV.33. |
||
7 | S. D. Chiquitistán |
1025. místo v národním poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.33. |
||
6 | Team noname 65429 |
1025. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.33. |
||
5 | Team noname 65429 |
1025. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.33. |
||
8. místo v lize IV.15. |
||
4 | Xirivella C.F. |
2. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.15. |
||
15. místo v lize IV.49. |