Sezóna | Datum | Událost | 3 (58/112) | 2011-03-15 | Tým byl přidělen manažerovi - MR OX | 4 (97/112) | 2011-08-13 | Tým zanikl - MR OX | 4 (97/112) | 2011-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Zubinho71 | 5 (8/112) | 2011-09-05 | Tým zanikl - Zubinho71 | 5 (24/112) | 2011-09-21 | Tým byl přidělen manažerovi - WorldJarda | 5 (47/112) | 2011-10-14 | Tým zanikl - WorldJarda | 5 (49/112) | 2011-10-16 | Tým byl přidělen manažerovi - radimovic123 | 5 (77/112) | 2011-11-13 | Tým zanikl - radimovic123 | 5 (79/112) | 2011-11-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Vlastimil22 | 6 (15/112) | 2012-01-02 | Tým zanikl - Vlastimil22 | 6 (17/112) | 2012-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - LKW | 6 (43/112) | 2012-01-30 | Tým zanikl - LKW | 6 (44/112) | 2012-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Štěpán Zima | 6 (109/112) | 2012-04-05 | Tým zanikl - Štěpán Zima | 6 (109/112) | 2012-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Martin Hučko | 9 (57/112) | 2013-01-14 | Tým zanikl - Martin Hučko |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
9 | HC Cheb 2012 |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize V.71. |
||
8 | HC Cheb 2012 |
2049. místo v národním poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize V.71. |
||
7 | HC Cheb 2012 |
2049. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize V.71. |
||
6 | FC SLovan Turnov |
4097. místo v národním poháru. |
22. místo v lize V.71. |
||
5 | SK Petrovice B |
4097. místo v národním poháru. |
20. místo v lize V.71. |
||
4 | FK Fotbal Třinec - U16 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.71. |
||
8. místo v lize VI.47. |
||
3 | FC Ridera Ostrava |
6. místo v lize VI.47. |