3 (46/112) |
2011-03-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - 08pavlik21 |
3 (69/112) |
2011-03-26 |
Tým zanikl - 08pavlik21 |
3 (69/112) |
2011-03-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - hcmalyjurek |
3 (92/112) |
2011-04-18 |
Tým zanikl - hcmalyjurek |
3 (92/112) |
2011-04-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Forejt |
4 (6/112) |
2011-05-14 |
Tým zanikl - Forejt |
4 (6/112) |
2011-05-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - adousek |
4 (29/112) |
2011-06-06 |
Tým zanikl - adousek |
4 (29/112) |
2011-06-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - PetrCiz |
4 (52/112) |
2011-06-29 |
Tým zanikl - PetrCiz |
4 (52/112) |
2011-06-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - samot nairub |
4 (75/112) |
2011-07-22 |
Tým zanikl - samot nairub |
4 (75/112) |
2011-07-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Todor009 |
4 (98/112) |
2011-08-14 |
Tým zanikl - Todor009 |
4 (99/112) |
2011-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - petrfox |
5 (16/112) |
2011-09-13 |
Tým zanikl - petrfox |
5 (16/112) |
2011-09-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - kehtoomam |
5 (39/112) |
2011-10-06 |
Tým zanikl - kehtoomam |
5 (39/112) |
2011-10-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Musyn |
5 (62/112) |
2011-10-29 |
Tým zanikl - Musyn |
5 (62/112) |
2011-10-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - centak |
5 (85/112) |
2011-11-21 |
Tým zanikl - centak |
5 (85/112) |
2011-11-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lenny23cz |
5 (108/112) |
2011-12-14 |
Tým zanikl - Lenny23cz |
5 (108/112) |
2011-12-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Makavelio |
6 (19/112) |
2012-01-06 |
Tým zanikl - Makavelio |
6 (19/112) |
2012-01-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Exoduss |
6 (73/112) |
2012-02-29 |
Tým zanikl - Exoduss |
6 (73/112) |
2012-02-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - D4rkyCZ |
6 (97/112) |
2012-03-24 |
Tým zanikl - D4rkyCZ |
6 (97/112) |
2012-03-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - ossmen |
7 (8/112) |
2012-04-16 |
Tým zanikl - ossmen |
7 (17/112) |
2012-04-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - janda1234567890 |
7 (26/112) |
2012-05-04 |
Tým zanikl - janda1234567890 |
7 (33/112) |
2012-05-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Patrik Cesc Slavík |
7 (56/112) |
2012-06-03 |
Tým zanikl - Patrik Cesc Slavík |
8 (43/112) |
2012-09-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Olgoj Chorchoj |
8 (69/112) |
2012-10-06 |
Tým zanikl - Olgoj Chorchoj |
8 (69/112) |
2012-10-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - housle10 |
8 (92/112) |
2012-10-29 |
Tým zanikl - housle10 |
8 (92/112) |
2012-10-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - zdeks |
9 (3/112) |
2012-11-21 |
Tým zanikl - zdeks |
9 (3/112) |
2012-11-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - premabalik |
9 (26/112) |
2012-12-14 |
Tým zanikl - premabalik |
9 (26/112) |
2012-12-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - mentosko |
9 (49/112) |
2013-01-06 |
Tým zanikl - mentosko |
9 (49/112) |
2013-01-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - cacu88 |
9 (72/112) |
2013-01-29 |
Tým zanikl - cacu88 |
9 (72/112) |
2013-01-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - dandiikk |
9 (95/112) |
2013-02-21 |
Tým zanikl - dandiikk |
9 (97/112) |
2013-02-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - fofavandyk |
10 (16/112) |
2013-03-26 |
Tým zanikl - fofavandyk |
10 (18/112) |
2013-03-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - serli16 |
10 (41/112) |
2013-04-20 |
Tým zanikl - serli16 |
10 (57/112) |
2013-05-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marowian1 |
10 (84/112) |
2013-06-02 |
Tým zanikl - Marowian1 |
10 (84/112) |
2013-06-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - peppun |
10 (107/112) |
2013-06-25 |
Tým zanikl - peppun |
10 (107/112) |
2013-06-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - branko3004 |
11 (20/112) |
2013-07-20 |
Tým zanikl - branko3004 |
11 (43/112) |
2013-08-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - murphy8211 |
15 (62/112) |
2014-11-22 |
Tým zanikl - murphy8211 |