Sezóna | Datum | Událost | 3 (13/112) | 2011-01-29 | Tým byl přidělen manažerovi - dogukan38 | 3 (36/112) | 2011-02-21 | Tým zanikl - dogukan38 | 3 (42/112) | 2011-02-27 | Tým byl přidělen manažerovi - sse62 | 3 (65/112) | 2011-03-22 | Tým zanikl - sse62 | 3 (97/112) | 2011-04-23 | Tým byl přidělen manažerovi - çaro5454 | 4 (8/112) | 2011-05-16 | Tým zanikl - çaro5454 | 4 (53/112) | 2011-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - juju887 | 4 (76/112) | 2011-07-23 | Tým zanikl - juju887 | 4 (85/112) | 2011-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmet49 | 4 (108/112) | 2011-08-24 | Tým zanikl - ahmet49 | 5 (2/112) | 2011-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - PitBuLL3o5 | 5 (25/112) | 2011-09-22 | Tým zanikl - PitBuLL3o5 | 5 (26/112) | 2011-09-23 | Tým byl přidělen manažerovi - dilos | 5 (49/112) | 2011-10-16 | Tým zanikl - dilos | 5 (50/112) | 2011-10-17 | Tým byl přidělen manažerovi - 45 ronaldo | 5 (73/112) | 2011-11-09 | Tým zanikl - 45 ronaldo | 5 (73/112) | 2011-11-09 | Tým byl přidělen manažerovi - hasan taşsı | 6 (66/112) | 2012-02-22 | Tým zanikl - hasan taşsı | 7 (7/112) | 2012-04-15 | Tým byl přidělen manažerovi - onurytu444 | 7 (30/112) | 2012-05-08 | Tým zanikl - onurytu444 | 7 (30/112) | 2012-05-08 | Tým byl přidělen manažerovi - kanka60100 | 7 (53/112) | 2012-05-31 | Tým zanikl - kanka60100 | 7 (53/112) | 2012-05-31 | Tým byl přidělen manažerovi - cr7füze | 7 (76/112) | 2012-06-23 | Tým zanikl - cr7füze | 7 (76/112) | 2012-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - adem2525 | 7 (99/112) | 2012-07-16 | Tým zanikl - adem2525 | 7 (99/112) | 2012-07-16 | Tým byl přidělen manažerovi - berkay0 | 8 (10/112) | 2012-08-08 | Tým zanikl - berkay0 | 8 (12/112) | 2012-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - meliksualp1 | 8 (36/112) | 2012-09-03 | Tým zanikl - meliksualp1 | 8 (38/112) | 2012-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - ali argiş | 8 (61/112) | 2012-09-28 | Tým zanikl - ali argiş | 8 (65/112) | 2012-10-02 | Tým byl přidělen manažerovi - aykut4296 | 8 (88/112) | 2012-10-25 | Tým zanikl - aykut4296 | 8 (89/112) | 2012-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Berkan Şen | 8 (112/112) | 2012-11-18 | Tým zanikl - Berkan Şen | 9 (4/112) | 2012-11-22 | Tým byl přidělen manažerovi - buak | 9 (27/112) | 2012-12-15 | Tým zanikl - buak | 9 (27/112) | 2012-12-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Safran | 9 (50/112) | 2013-01-07 | Tým zanikl - Safran | 9 (50/112) | 2013-01-07 | Tým byl přidělen manažerovi - eraker | 9 (73/112) | 2013-01-30 | Tým zanikl - eraker | 9 (73/112) | 2013-01-30 | Tým byl přidělen manažerovi - APOEYO | 9 (96/112) | 2013-02-22 | Tým zanikl - APOEYO | 9 (97/112) | 2013-02-23 | Tým byl přidělen manažerovi - pusat444 | 10 (8/112) | 2013-03-18 | Tým zanikl - pusat444 | 10 (10/112) | 2013-03-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Burak1504 | 10 (33/112) | 2013-04-12 | Tým zanikl - Burak1504 | 10 (36/112) | 2013-04-15 | Tým byl přidělen manažerovi - SEJOFLORIA | 10 (59/112) | 2013-05-08 | Tým zanikl - SEJOFLORIA | 10 (61/112) | 2013-05-10 | Tým byl přidělen manažerovi - melih776 | 10 (84/112) | 2013-06-02 | Tým zanikl - melih776 | 10 (95/112) | 2013-06-13 | Tým byl přidělen manažerovi - ismail hoca | 11 (6/112) | 2013-07-06 | Tým zanikl - ismail hoca | 12 (12/112) | 2013-11-01 | Tým byl přidělen manažerovi - miragbaltd | 12 (35/112) | 2013-11-24 | Tým zanikl - miragbaltd | 12 (35/112) | 2013-11-24 | Tým byl přidělen manažerovi - budamı | 12 (58/112) | 2013-12-17 | Tým zanikl - budamı | 12 (59/112) | 2013-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - askarogglu | 12 (83/112) | 2014-01-11 | Tým zanikl - askarogglu | 12 (91/112) | 2014-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Alperen Karali | 13 (2/112) | 2014-02-11 | Tým zanikl - Alperen Karali | 13 (3/112) | 2014-02-12 | Tým byl přidělen manažerovi - yasin2945 | 13 (26/112) | 2014-03-07 | Tým zanikl - yasin2945 | 13 (30/112) | 2014-03-11 | Tým byl přidělen manažerovi - chormex | 13 (53/112) | 2014-04-03 | Tým zanikl - chormex | 13 (56/112) | 2014-04-06 | Tým byl přidělen manažerovi - NİGRE | 13 (79/112) | 2014-04-29 | Tým zanikl - NİGRE | 13 (83/112) | 2014-05-03 | Tým byl přidělen manažerovi - kadiryunus | 13 (106/112) | 2014-05-26 | Tým zanikl - kadiryunus | 13 (106/112) | 2014-05-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Duha Cenkiz | 14 (17/112) | 2014-06-18 | Tým zanikl - Duha Cenkiz |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Elazığ Spors† |
15. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.43. |
||
45 | Elazığ Spors† |
4. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.43. |
||
44 | Elazığ Spors† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.43. |
||
43 | Elazığ Spors† |
8. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.43. |
||
42 | Elazığ Spors† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.43. |
||
41 | Elazığ Spors† |
1. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.43. |
||
40 | Elazığ Spors† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.43. |
||
39 | Elazığ Spors† |
20. místo v lize IV.43. |
38 | Elazığ Spors† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.43. |
||
37 | Elazığ Spors† |
4. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.43. |
||
36 | Elazığ Spors† |
16. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.43. |
||
35 | Elazığ Spors† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.43. |
||
34 | Elazığ Spors† |
19. místo v lize IV.43. |
33 | Elazığ Spors† |
21. místo v lize IV.43. |
32 | Elazığ Spors† |
20. místo v lize IV.43. |
31 | Elazığ Spors† |
21. místo v lize IV.43. |
30 | Elazığ Spors† |
22. místo v lize IV.43. |
29 | Elazığ Spors† |
22. místo v lize IV.43. |
28 | Elazığ Spors† |
22. místo v lize IV.43. |
27 | Elazığ Spors† |
22. místo v lize IV.43. |
26 | Elazığ Spors† |
19. místo v lize IV.43. |
25 | Elazığ Spors† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.43. |
||
24 | Elazığ Spors† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.43. |
||
23 | Elazığ Spors† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.43. |
||
22 | Elazığ Spors† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.43. |
||
21 | Elazığ Spors† |
11. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.43. |
||
20 | Elazığ Spors† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.43. |
||
19 | Elazığ Spors† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.43. |
||
18 | Elazığ Spors† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.43. |
||
17 | Elazığ Spors† |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.43. |
||
16 | Elazığ Spors† |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.43. |
||
15 | Elazığ Spors† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.43. |
||
14 | Elazığ Spors† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým sestoupil do ligy IV.43. |
||
Prohra v baráži o záchranu v lize III.11. |
||
16. místo v lize III.11. |
||
13 | KADİR FC |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.11. |
||
13. místo v lize IV.53. |
||
12 | Trabzonspor A.Ş.A |
21. místo v lize IV.53. |
11 | fenerbahçe kulübü† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy IV.53. |
||
19. místo v lize III.5. |
||
10 | BeşiktaşKartal |
1025. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.5. |
||
1. místo v lize IV.21. |
||
9 | Team noname 47948 |
1025. místo v národním poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.21. |
||
8 | argiş spor |
1025. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.21. |
||
7 | beldibi |
1025. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.21. |
||
6 | Team noname 47948 |
65. místo v národním poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.21. |
||
Prohra v baráži o postup do ligy II.4. |
||
2. místo v lize III.16. |
||
5 | FC Rhea |
257. místo v národním poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.16. |
||
4. místo v lize IV.26. |
||
4 | ejderhalar gücü |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.26. |
||
3 | kartal spor |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v lize IV.26. |