1 (22/112) |
2010-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - klamda8 |
1 (52/112) |
2010-07-28 |
Tým zanikl - klamda8 |
1 (61/112) |
2010-08-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - managermb |
2 (94/112) |
2010-12-29 |
Tým zanikl - managermb |
2 (94/112) |
2010-12-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Cracken |
3 (21/112) |
2011-02-06 |
Tým zanikl - Cracken |
3 (33/112) |
2011-02-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Felitoskk |
3 (41/112) |
2011-02-26 |
Tým zanikl - Felitoskk |
3 (42/112) |
2011-02-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - kixak |
3 (65/112) |
2011-03-22 |
Tým zanikl - kixak |
3 (101/112) |
2011-04-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - kukuba |
4 (92/112) |
2011-08-08 |
Tým zanikl - kukuba |
7 (45/112) |
2012-05-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - hop6 |
7 (53/112) |
2012-05-31 |
Tým zanikl - hop6 |
7 (53/112) |
2012-05-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - konas10 |
7 (76/112) |
2012-06-23 |
Tým zanikl - konas10 |
7 (96/112) |
2012-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - didi15 |
8 (7/112) |
2012-08-05 |
Tým zanikl - didi15 |
8 (28/112) |
2012-08-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - ladaton |
8 (51/112) |
2012-09-18 |
Tým zanikl - ladaton |
8 (55/112) |
2012-09-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - spartanka20 |
8 (78/112) |
2012-10-15 |
Tým zanikl - spartanka20 |
8 (78/112) |
2012-10-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mejval |
8 (102/112) |
2012-11-08 |
Tým zanikl - Mejval |
8 (111/112) |
2012-11-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rentic |
9 (22/112) |
2012-12-10 |
Tým zanikl - Rentic |
9 (55/112) |
2013-01-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - hlubasml |
9 (64/112) |
2013-01-21 |
Tým zanikl - hlubasml |
9 (83/112) |
2013-02-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pajkin |
10 (3/112) |
2013-03-13 |
Tým zanikl - Pajkin |
10 (13/112) |
2013-03-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - soroprdomisa |
10 (36/112) |
2013-04-15 |
Tým zanikl - soroprdomisa |
10 (41/112) |
2013-04-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - radek zmija |
10 (109/112) |
2013-06-27 |
Tým zanikl - radek zmija |
10 (112/112) |
2013-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - JaraP |
11 (23/112) |
2013-07-23 |
Tým zanikl - JaraP |
11 (43/112) |
2013-08-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - robikvanik |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tým zanikl - robikvanik |
11 (101/112) |
2013-10-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - davjil45678 |
12 (49/112) |
2013-12-08 |
Tým zanikl - davjil45678 |
12 (50/112) |
2013-12-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - sved2003 |
12 (73/112) |
2014-01-01 |
Tým zanikl - sved2003 |
12 (73/112) |
2014-01-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - martin lisican |
12 (96/112) |
2014-01-24 |
Tým zanikl - martin lisican |
12 (96/112) |
2014-01-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - ValikP |
13 (75/112) |
2014-04-25 |
Tým zanikl - ValikP |
13 (75/112) |
2014-04-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Semir28 |
14 (18/112) |
2014-06-19 |
Tým zanikl - Semir28 |
14 (27/112) |
2014-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - topan2002 |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tým zanikl - topan2002 |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - adabursik |
14 (73/112) |
2014-08-13 |
Tým zanikl - adabursik |
14 (73/112) |
2014-08-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - pajayyy |
14 (96/112) |
2014-09-05 |
Tým zanikl - pajayyy |
14 (105/112) |
2014-09-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - cobo123 |
16 (8/112) |
2015-01-19 |
Tým zanikl - cobo123 |