Sezóna | Datum | Událost | 20 (95/112) | 2016-07-07 | Tým byl přidělen manažerovi - marbud | 21 (55/112) | 2016-09-17 | Tým zanikl - marbud | 21 (75/112) | 2016-10-07 | Tým byl přidělen manažerovi - matybobo | 21 (111/112) | 2016-11-12 | Tým zanikl - matybobo | 22 (8/112) | 2016-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - mikitata | 22 (31/112) | 2016-12-14 | Tým zanikl - mikitata | 22 (31/112) | 2016-12-14 | Tým byl přidělen manažerovi - tomas1115 | 23 (32/112) | 2017-04-06 | Tým zanikl - tomas1115 | 28 (97/112) | 2018-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - tomas1115 | 29 (98/112) | 2019-04-14 | Tým zanikl - tomas1115 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
29 | TJ SOKOL Leština 131238 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
129. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým sestoupil do ligy IV.11. |
||
Prohra v baráži o záchranu v lize III.11. |
||
20. místo v lize III.11. |
||
28 | TJ SOKOL Leština |
1. místo v Ligovém poháru. |
Tým postoupil do ligy III.11. |
||
1. místo v lize IV.43. |
||
27 | TJ SOKOL Leština 131238 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.43. |
||
26 | TJ SOKOL Leština 131238 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.43. |
||
25 | TJ SOKOL Leština 131238 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.43. |
||
24 | TJ SOKOL Leština 131238 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.43. |
||
23 | TJ SOKOL Leština 131238 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.43. |
||
22 | TJ SOKOL Leština |
9. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.43. |
||
21 | cvikov |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.43. |
||
20 | /2016 |
9. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.43. |
||
15. místo v lize IV.60. |