14 (29/112) |
2014-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - RUSSIABER |
14 (52/112) |
2014-07-23 |
Tým zanikl - RUSSIABER |
14 (55/112) |
2014-07-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sancho11021983 |
14 (78/112) |
2014-08-18 |
Tým zanikl - Sancho11021983 |
14 (78/112) |
2014-08-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Stas01Romanov |
14 (101/112) |
2014-09-10 |
Tým zanikl - Stas01Romanov |
14 (102/112) |
2014-09-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Raman99 |
15 (13/112) |
2014-10-04 |
Tým zanikl - Raman99 |
15 (18/112) |
2014-10-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Temik21r |
15 (44/112) |
2014-11-04 |
Tým zanikl - Temik21r |
15 (63/112) |
2014-11-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - andrey333 |
15 (86/112) |
2014-12-16 |
Tým zanikl - andrey333 |
15 (92/112) |
2014-12-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - lysov |
16 (3/112) |
2015-01-14 |
Tým zanikl - lysov |
16 (3/112) |
2015-01-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - iamtort |
16 (57/112) |
2015-03-09 |
Tým zanikl - iamtort |
16 (72/112) |
2015-03-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Loko1992 |
16 (95/112) |
2015-04-16 |
Tým zanikl - Loko1992 |
16 (99/112) |
2015-04-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - titans32 |
17 (10/112) |
2015-05-13 |
Tým zanikl - titans32 |
17 (24/112) |
2015-05-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - miha 87 |
17 (47/112) |
2015-06-19 |
Tým zanikl - miha 87 |
17 (49/112) |
2015-06-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - 9505 |
17 (72/112) |
2015-07-14 |
Tým zanikl - 9505 |
17 (72/112) |
2015-07-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Elitehunter116 |
17 (95/112) |
2015-08-06 |
Tým zanikl - Elitehunter116 |
17 (95/112) |
2015-08-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - divintil |
18 (6/112) |
2015-08-29 |
Tým zanikl - divintil |
18 (9/112) |
2015-09-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - y6yHTy |
18 (32/112) |
2015-09-24 |
Tým zanikl - y6yHTy |
18 (38/112) |
2015-09-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - VITALIY81 |
18 (61/112) |
2015-10-23 |
Tým zanikl - VITALIY81 |
18 (67/112) |
2015-10-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Anton Zherebtsov |
18 (94/112) |
2015-11-25 |
Tým zanikl - Anton Zherebtsov |
18 (94/112) |
2015-11-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Avicii2 |
19 (5/112) |
2015-12-18 |
Tým zanikl - Avicii2 |
19 (62/112) |
2016-02-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - veryhard |
21 (12/112) |
2016-08-05 |
Tým zanikl - veryhard |