Sezóna | Datum | Událost | 11 (72/112) | 2013-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - sami ozil | 11 (95/112) | 2013-10-03 | Tým zanikl - sami ozil | 12 (40/112) | 2013-11-29 | Tým byl přidělen manažerovi - hdlk00 | 12 (63/112) | 2013-12-22 | Tým zanikl - hdlk00 | 12 (65/112) | 2013-12-24 | Tým byl přidělen manažerovi - tarek0790 | 12 (88/112) | 2014-01-16 | Tým zanikl - tarek0790 | 12 (90/112) | 2014-01-18 | Tým byl přidělen manažerovi - alla gharga | 13 (1/112) | 2014-02-10 | Tým zanikl - alla gharga | 13 (8/112) | 2014-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - mido ko 27 | 13 (31/112) | 2014-03-12 | Tým zanikl - mido ko 27 | 13 (32/112) | 2014-03-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Fouzi Balfadal | 13 (55/112) | 2014-04-05 | Tým zanikl - Fouzi Balfadal | 13 (60/112) | 2014-04-10 | Tým byl přidělen manažerovi - chahine703 | 13 (84/112) | 2014-05-04 | Tým zanikl - chahine703 | 13 (87/112) | 2014-05-07 | Tým byl přidělen manažerovi - essess19 | 13 (110/112) | 2014-05-30 | Tým zanikl - essess19 | 13 (112/112) | 2014-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - MELIANI ISLEM | 14 (23/112) | 2014-06-24 | Tým zanikl - MELIANI ISLEM | 14 (23/112) | 2014-06-24 | Tým byl přidělen manažerovi - bms27 | 14 (47/112) | 2014-07-18 | Tým zanikl - bms27 | 14 (47/112) | 2014-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Najib Madriléne | 14 (70/112) | 2014-08-10 | Tým zanikl - Najib Madriléne | 15 (43/112) | 2014-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - pep walid | 15 (66/112) | 2014-11-26 | Tým zanikl - pep walid | 15 (67/112) | 2014-11-27 | Tým byl přidělen manažerovi - aitazzoug | 15 (90/112) | 2014-12-20 | Tým zanikl - aitazzoug | 15 (93/112) | 2014-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - loayo | 16 (4/112) | 2015-01-15 | Tým zanikl - loayo | 16 (12/112) | 2015-01-23 | Tým byl přidělen manažerovi - daya20 | 16 (35/112) | 2015-02-15 | Tým zanikl - daya20 | 16 (38/112) | 2015-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Zaki Panica | 16 (61/112) | 2015-03-13 | Tým zanikl - Zaki Panica | 16 (71/112) | 2015-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - anis bouhabila | 16 (94/112) | 2015-04-15 | Tým zanikl - anis bouhabila | 16 (97/112) | 2015-04-18 | Tým byl přidělen manažerovi - houcem32 | 23 (99/112) | 2017-06-12 | Tým zanikl - houcem32 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
23 | LOINS OF AWRAS |
Účast v Lize mistrů. |
3. místo v národním poháru. |
||
6. místo v Ligovém poháru. |
||
2. místo v lize I.1. |
||
22 | LOINS OF AWRAS |
Účast v Poháru vítězů pohárů. |
3. místo v národním poháru. |
||
2. místo v Ligovém poháru. |
||
2. místo v lize I.1. |
||
21 | LOINS OF AWRAS |
Účast v Lize mistrů. |
3. místo v národním poháru. |
||
2. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize I.1. |
||
20 | LOINS OF AWRAS |
Účast v Poháru vítězů pohárů. |
4. místo v národním poháru. |
||
3. místo v Ligovém poháru. |
||
2. místo v lize I.1. |
||
19 | LOINS OF AWRAS |
Účast v Poháru vítězů pohárů. |
Tým vypadl ve čtvrtfinále národního poháru. |
||
3. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize I.1. |
||
18 | LOINS OF AWRAS |
Tým vypadl ve čtvrtfinále národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
257. místo v Superligovém poháru. |
||
6. místo v lize I.1. |
||
17 | LOINS OF AWRAS |
Tým vypadl v 4. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy I.1. |
||
1. místo v lize II.1. |
||
16 | LOINS OF AWRAS |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize II.1. |
||
15 | nasr nari |
3. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy II.1. |
||
3. místo v lize III.2. |
||
14 | boraka fc† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize III.2. |
||
13 | youcef fc |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize III.2. |
||
12 | real alla |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.2. |
18. místo v lize III.8. |
||
11 | real ain roua† |
4. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.8. |
||
Tým postoupil do ligy II.2. |
||
1. místo v lize III.14. |